EP4181253 - BRENNSTOFFZELLENBLOCK [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 03.11.2023 Datenbank zuletzt aktualisiert am 07.10.2024 | |
Frühere | Anmeldung veröffentlicht Status aktualisiert am 14.04.2023 | Letztes Ereignis Tooltip | 15.11.2023 | Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet | Anmelder | Für alle benannten Staaten Greengt SA EPFL Innovation Park/Bâtiment A 1015 Lausanne / CH | [2023/20] | Erfinder | 01 /
MOUREAU, Eric 74500 EVIAN-LES-BAINS / FR | [2023/20] | Vertreter | Micheli & Cie SA Rue de Genève 122 Case Postale 61 1226 Genève-Thônex / CH | [2023/20] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 21207928.9 | 12.11.2021 | [2023/20] | Anmeldesprache | FR | Verfahrenssprache | FR | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP4181253 | Datum: | 17.05.2023 | Sprache: | FR | [2023/20] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 06.05.2022 | Klassifikation | IPC: | H01M8/2465, B60K1/00, H01M8/2475, H01M8/248, H01M8/249, // H01M8/10 | [2023/20] | CPC: |
H01M8/2475 (EP);
H01M8/249 (EP,US);
B60K1/00 (EP);
B60K1/04 (EP);
H01M8/2404 (US);
H01M8/2457 (US);
H01M8/2465 (EP);
H01M8/248 (EP,US);
H01M2008/1095 (EP);
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2023/49] |
Frühere [2023/20] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | KH | Noch nicht entrichtet | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | TN | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | BRENNSTOFFZELLENBLOCK | [2023/20] | Englisch: | FUEL CELL POWER PACK | [2023/20] | Französisch: | BLOC-PILE À COMBUSTIBLE | [2023/20] | Prüfungsverfahren | 31.10.2023 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 31.10.2023 | Prüfungsantrag gestellt [2023/49] | 31.10.2023 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 15.11.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XAY]JP2013152878 (HONDA MOTOR CO LTD) [X] 1 * paragraph [0041]; figures 2,3 * [A] 5,7,9 [Y] 6,8; | [XY]US2016121752 (TAKEYAMA MAKOTO [JP]) [X] 1,2 * paragraphs [0020] - [0025] - [0027]; figures 3,4 * [Y] 3,4,6,8; | [Y]DE102018208673 (VOLKSWAGEN AG [DE]) [Y] 6,8* paragraphs [0038] - [0049]; figure 3 *; | [Y]CN113571751 (WEISHI ENERGY TECH CO LTD) [Y] 3,4 * figures 1,5 * | vom Anmelder | EP2210757 |