EP4039945 - HYBRIDE DICHTUNG MIT DOPPELTEM LÄUFER [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Patent erteilt Status aktualisiert am 26.07.2024 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 21.03.2024 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 17.02.2023 | ||
Frühere | Anmeldung veröffentlicht Status aktualisiert am 08.07.2022 | Letztes Ereignis Tooltip | 26.07.2024 | (Voraussichtliche) Erteilung | veröffentlicht am 28.08.2024 [2024/35] | 26.07.2024 | Änderung - Teilanmeldung(en) | veröffentlicht am 28.08.2024 [2024/35] | Anmelder | Für alle benannten Staaten RTX Corporation 10 Farm Springs Road Farmington, CT 06032 / US | [2023/44] |
Frühere [2022/32] | Für alle benannten Staaten Raytheon Technologies Corporation 10 Farm Springs Road Farmington, CT 06032 / US | Erfinder | 01 /
BEINOR, Michael A. Vernon, 06066 / US | 02 /
CASTALDO, Timothy J. Wethersfield, 06109 / US | 03 /
VALVA, Christopher M. Manchester, 06040 / US | 04 /
SHUAIB, Nasr A. Watertown, 02472 / US | 05 /
PANTON, Mitchell D. West Hartford, 06119 / US | [2022/32] | Vertreter | Dehns St. Bride's House 10 Salisbury Square London EC4Y 8JD / GB | [2022/32] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 21210755.1 | 26.11.2021 | [2022/32] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US202117168768 | 05.02.2021 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US202117168768 | [2022/32] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP4039945 | Datum: | 10.08.2022 | Sprache: | EN | [2022/32] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP4039945 | Datum: | 28.08.2024 | Sprache: | EN | [2024/35] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 24.05.2022 | Klassifikation | IPC: | F01D25/18, F16J15/44 | [2022/32] | CPC: |
F01D25/183 (EP,US);
F02C7/28 (US);
F02C7/06 (US);
F16J15/442 (EP);
F05D2220/323 (US);
F05D2240/55 (EP,US);
F05D2260/232 (US);
F05D2260/98 (US);
F05D2300/224 (EP);
Y02T50/60 (EP)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2023/12] |
Frühere [2022/32] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | HYBRIDE DICHTUNG MIT DOPPELTEM LÄUFER | [2022/32] | Englisch: | HYBRID SEAL DUAL RUNNER | [2022/32] | Französisch: | JOINT HYBRIDE À DOUBLE ROTOR | [2022/32] | Prüfungsverfahren | 10.02.2023 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 10.02.2023 | Prüfungsantrag gestellt [2023/12] | 10.02.2023 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 22.03.2024 | Ankündigung der Patenterteilung | 22.07.2024 | Erteilungsgebühr entrichtet | 22.07.2024 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 22.07.2024 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | EP24190430.9 | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 22.11.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XAYI]US5813830 (SMITH JOSEPH C [US], et al); | [XYI]US2001047651 (FUKUTANI MASAYUKI [JP]); | [Y]US2007085278 (DAVIS TODD [US], et al); | [Y]US2015069712 (GARRISON GLENN M [US]); | [Y]US10502094 (SHUAIB NASR A [US], et al) | vom Anmelder | US10502094 |