EP4054201 - KODIERUNGSSYSTEME [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Patent erteilt Status aktualisiert am 03.05.2024 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 07.02.2024 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 03.03.2023 | ||
Frühere | Anmeldung veröffentlicht Status aktualisiert am 05.08.2022 | Letztes Ereignis Tooltip | 03.05.2024 | (Voraussichtliche) Erteilung | veröffentlicht am 05.06.2024 [2024/23] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Dolby International AB 77 Sir John Rogerson's Quay Block C Grand Canal Docklands Dublin, D02 VK60 / IE | [2024/23] |
Frühere [2022/46] | Für alle benannten Staaten Dolby International AB 77 Sir John Rogerson's Quay Block C Grand Canal Docklands Dublin, D02 VK60 / NL | ||
Frühere [2022/36] | Für alle benannten Staaten Dolby International AB Mr. Treublaan 7 1097 DP Amsterdam / NL | Erfinder | 01 /
ZHU, Lihua Beijing 100085 / CN | 02 /
LUO, Jiancong Plainsboro, NJ 08536 / US | 03 /
YIN, Peng Ithaca, NY 14850 / US | 04 /
YANG, Jiheng Beijing 100085 / CN | [2022/36] | Vertreter | Dolby International AB Patent Group Europe 77 Sir John Rogerson's Quay Block C Grand Canal Docklands Dublin, D02 VK60 / IE | [2024/23] |
Frühere [2022/36] | Dolby International AB Patent Group Europe Mr Treublaan 7 1097 DP Amsterdam / NL | Anmeldenummer, Anmeldetag | 21214034.7 | 07.04.2008 | [2022/36] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20070923993P | 18.04.2007 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 923993 P | US20070824006 | 28.06.2007 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 824006 | [2022/36] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP4054201 | Datum: | 07.09.2022 | Sprache: | EN | [2022/36] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP4054201 | Datum: | 05.06.2024 | Sprache: | EN | [2024/23] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 06.07.2022 | Klassifikation | IPC: | H04N21/434 | [2022/36] | CPC: |
H04N21/434 (EP,BR,US);
H04N21/234327 (EP,BR,US);
H04N19/70 (KR);
H04N19/30 (KR);
H04N19/50 (KR);
H04N21/234 (KR);
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2023/14] |
Frühere [2022/36] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | KODIERUNGSSYSTEME | [2022/36] | Englisch: | CODING SYSTEMS | [2022/36] | Französisch: | SYSTÈMES DE CODAGE | [2022/36] | Prüfungsverfahren | 02.03.2023 | Prüfungsantrag gestellt [2023/14] | 02.03.2023 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 06.03.2023 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 08.02.2024 | Ankündigung der Patenterteilung | 30.04.2024 | Erteilungsgebühr entrichtet | 30.04.2024 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 30.04.2024 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Stammanmeldung(en) Tooltip | EP08742644.1 / EP2147555 | EP12165846.2 / EP2528340 | EP17166196.0 / EP3264780 | EP20162659.5 / EP3700221 | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 13.04.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 13.04.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 13.04.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 13.04.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 13.04.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 13.04.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 13.04.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | 13.04.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10 | 13.04.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 11 | 13.04.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 12 | 13.04.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 13 | 13.04.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 14 | 02.05.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 15 | 20.04.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 16 | 18.04.2024 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 17 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. |