EP4201483 - VON LPL1 ABGELEITETE IMMUNVERSTÄRKENDE PEPTIDE [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 29.12.2023 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Anmeldung veröffentlicht Status aktualisiert am 26.05.2023 | Letztes Ereignis Tooltip | 05.01.2024 | Änderung durch den Anmelder | Anmelder | Für alle benannten Staaten Eberhard-Karls-Universität Tübingen Geschwister-Scholl Platz 72074 Tübingen / DE | [2023/26] | Erfinder | 01 /
Götz, Friedrich 72074 Tübingen / DE | 02 /
Ammanath, Aparna Viswanathan 72074 Tübingen / DE | [2023/26] | Vertreter | Kuttenkeuler, David SKM-IP PartGmbB Oberanger 45 80331 München / DE | [2023/26] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 21217169.8 | 22.12.2021 | [2023/26] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP4201483 | Datum: | 28.06.2023 | Sprache: | EN | [2023/26] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 23.06.2022 | Klassifikation | IPC: | A61P31/04, A61K38/04, C07K7/00 | [2023/26] | CPC: |
A61P31/04 (EP);
C07K14/31 (EP);
A61K38/00 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2024/05] |
Frühere [2023/26] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | KH | Noch nicht entrichtet | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | TN | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VON LPL1 ABGELEITETE IMMUNVERSTÄRKENDE PEPTIDE | [2023/26] | Englisch: | LPL1 DERIVED IMMUNE ENHANCING PEPTIDES | [2023/26] | Französisch: | PEPTIDES RENFORÇANT LE SYSTÈME IMMUNITAIRE DÉRIVÉS DE LPL1 | [2023/26] | Prüfungsverfahren | 28.12.2023 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 28.12.2023 | Prüfungsantrag gestellt [2024/05] | 28.12.2023 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 21.12.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XA]WO2011119484 (IOGENETICS LLC [US], et al) [X] 1-4 * see attached database entries * [A] 5-15; | [ ] - Iogenetics Llc. Id, "WO2011119484.1720605", GS_PROT_ALERT, (20110929), Database accession no. WO2011119484.1720605, XP055929071 [ ] * abstract * | [ ] - Iogenetics Llc., "WO2011119484.1700128", GS_PROT_ALERT, (20111129), Database accession no. WO2011119484.1700128, XP055929081 [ ] * abstract * | [A] - TRIBELLI PAULA M. ET AL, "Staphylococcus aureus Lpl protein triggers human host cell invasion via activation of Hsp90 receptor", CELLULAR MICROBIOLOGY, GB, vol. 22, no. 1, doi:10.1111/cmi.13111, ISSN 1462-5814, (20190913), URL: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full-xml/10.1111/cmi.13111, XP055929137 [A] 1-15 * Fig. 5 and caption; supplemental table S1 * DOI: http://dx.doi.org/10.1111/cmi.13111 | [A] - VENKATARANGANAYAKA ABHILASHA KANDAHALLI ET AL, "Bacterial lipoproteins in sepsis", IMMUNOBIOLOGY, URBAN UND FISCHER VERLAG, DE, vol. 226, no. 5, doi:10.1016/J.IMBIO.2021.152128, ISSN 0171-2985, (20210820), (20210820), XP086794852 [A] 1-15 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.imbio.2021.152128 | vom Anmelder | - DANIELYAN, L.SCHWAB, M.SIEGEL, G.BRAWEK, B.GARASCHUK, O.ASAVAPANUMAS, N.BUADZE, M.LOURHMATI, A.WENDEL, H.P.AVCI-ADALI, M., "Cell motility and migration as determinants of stem cell efficacy", EBioMedicine, (20200910), vol. 60, page 102989 | - VEGA, S.C.LEISS, V.PIEKORZ, R.CALAMINUS, C.PEXA, K.VUOZZO, M.SCHMID, A.M.DEVANATHAN, V.KESENHEIMER, C.PICHLER, B.J., "Selective protection of murine cerebral Gi/o-proteins from inactivation by parenterally injected pertussis toxin", J Mol Med, (20191206), vol. 98, no. 1, doi:10.1007/s00109-019-01854-1, pages 97 - 110, XP036983625 DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s00109-019-01854-1 | - AREFANIAN, S.SCHALL, D.CHANG, S.GHASEMI, R.HIGASHIKUBO, R.ZHELEZNYAK, A.GUO, Y.YU, J.ASGHARIAN, H.LI, W., "Deficiency of the Adaptor Protein SLy1 Results in a Natural Killer Cell Ribosomopathy Affecting Tumor Clearance", Oncolmmunology, (20160000), vol. 5, no. 12, page e1238543 | - MAURIAC, S.HIEN, Y.BIRD, J. et al., "Defective Gpsm2/Gai signalling disrupts stereocilia development and growth cone actin dynamics in Chudley-McCullough syndrome", Nat Commun, vol. 8, (20170000), page 14907, URL: https://doi.org/10.1038/ncomms14907 | - AUTENRIETH, S.E.WARNKE, P.WABNITZ, G.H.LUCERO ESTRADA, C.PASQUEVICH, K.A.DRECHSLER, D.GIINTER, M.HOCHWELLER, K.NOVAKOVIC, A.BEER-HAMMER, S., "Depletion of dendritic cells enhances innate antibacterial host defense through modulation of phagocyte homeostasis", PLOS Pathogen, (20120000), vol. 8, page e1002552 |