Datum | Beschreibung | Europäisches Patentblatt, Datum und Nummer |
---|---|---|
09.02.2024 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 13.03.2024 [2024/11] |
07.11.2023 | Neuer Eintrag: Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr: Absendung der Mitteilung + Frist | |
27.10.2023 | Neuer Eintrag: Anmeldung gilt als zurückgenommen: Absendung der Mitteilung + Frist | |
03.03.2023 | Veröffentlichung in Abschnitt I.1 des Patentblatts | veröffentlicht am 05.04.2023 [2023/14] |
26.10.2021 | Änderung - Vertreter |