EP4094375 - CSI-MELDUNG AUF BASIS EINES ANSCHLUSSAUSWAHL-CODEBUCHS MIT LINEARER KOMBINATION [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 28.10.2022 Datenbank zuletzt aktualisiert am 02.09.2024 | |
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 30.07.2021 | ||
Frühere | unbekannt Status aktualisiert am 29.01.2021 | Letztes Ereignis Tooltip | 02.02.2024 | Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet | Anmelder | Für alle benannten Staaten Koninklijke Philips N.V. High Tech Campus 52 5656 AG Eindhoven / NL | [2023/04] |
Frühere [2022/48] | Für alle benannten Staaten Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. Hansastraße 27c 80686 München / DE | Erfinder | 01 /
GROSSMANN, Marcus c/o Fraunhofer-Institut für Integrierte Schaltungen IIS, Am Wolfsmantel 33 91058 Erlangen / DE | 02 /
RAMIREDDY, Venkatesh c/o Fraunhofer-Institut für Integrierte Schaltungen IIS, Am Wolfsmantel 33 91058 Erlangen / DE | 03 /
LANDMANN, Markus c/o Fraunhofer-Institut für Integrierte Schaltungen IIS, Am Wolfsmantel 33 91058 Erlangen / DE | [2022/48] | Vertreter | Philips Intellectual Property & Standards High Tech Campus 52 5656 AG Eindhoven / NL | [N/P] |
Frühere [2022/48] | Zimmermann, Tankred Klaus, et al Schoppe, Zimmermann, Stöckeler Zinkler, Schenk & Partner mbB Patentanwälte Radlkoferstrasse 2 81373 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 21700794.7 | 22.01.2021 | [2022/48] | WO2021EP51494 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | EP20200153656 | 24.01.2020 Ursprünglich veröffentlichtes Format: EP 20153656 | EP20200186022 | 15.07.2020 Ursprünglich veröffentlichtes Format: EP 20186022 | [2022/48] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2021148629 | Datum: | 29.07.2021 | Sprache: | EN | [2021/30] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP4094375 | Datum: | 30.11.2022 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 29.07.2021 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2022/48] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 29.07.2021 | Klassifikation | IPC: | H04B7/0456 | [2022/48] | CPC: |
H04B7/0469 (EP);
H04B7/0478 (EP,US);
H04B7/0626 (US);
H04B7/10 (EP);
H04L5/0048 (US)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2022/48] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | CSI-MELDUNG AUF BASIS EINES ANSCHLUSSAUSWAHL-CODEBUCHS MIT LINEARER KOMBINATION | [2022/48] | Englisch: | CSI REPORTING BASED ON LINEAR COMBINATION PORT-SELECTION CODEBOOK | [2022/48] | Französisch: | RAPPORT DE CSI BASÉ SUR UN LIVRE DE CODES DE SÉLECTION DE PORT À COMBINAISON LINÉAIRE | [2022/48] | Eintritt in die regionale Phase | 21.07.2022 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 21.07.2022 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 21.07.2022 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 21.07.2022 | Prüfungsantrag gestellt [2022/48] | 21.07.2022 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 31.03.2023 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf den erweiterten europäischen Recherchenbericht/schriftlichen Bescheid der internationalen Recherchenbehörde/internationalen vorläufigen Prüfungsbericht/ergänzenden internationalen Recherchenbericht nicht fristgerecht eingegangen | 12.06.2023 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | Antrag auf Weiterbehandlung für: | 12.06.2023 | Antrag auf Weiterbehandlung gestellt | 12.06.2023 | Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs) Antrag stattgegeben | 16.06.2023 | Entscheidung abgesandt | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 31.01.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 31.01.2024 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [IY]US2019326974 (LI XUERU [CN], et al) [I] 1-29,31,32,34 * paragraph [0003] - paragraph [0004] * * paragraph [0254] - paragraph [0320] * * figures 1-5 * [Y] 30,33; | [Y] - CMCC, "Considerations on hybrid non-precoded CSI-RS and beamformed CSI-RS", vol. RAN WG1, no. Nanjing, China; 20160523 - 20160527, (20160513), 3GPP DRAFT; R1-164880, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, URL: http://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/WG1_RL1/TSGR1_85/Docs/, (20160513), XP051096844 [Y] 30,33 * page 1 - page 2 * | [A] - LG ELECTRONICS, "Discussion on beamformed CSI-RS-based scheme enhancements", vol. RAN WG1, no. Belgrade, Serbia; 20150420 - 20150424, (20150419), 3GPP DRAFT; R1-151532, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, URL: http://www.3gpp.org/ftp/Meetings_3GPP_SYNC/RAN1/Docs/, (20150419), XP050934404 [A] 1-34 * page 1, paragraph 2. Discussions - page 2 * | [A] - NTT DOCOMO, "Type II CSI Enhancement for MU-MIMO Support", vol. RAN WG1, no. Chongqing, China; 20191014 - 20191018, (20191005), 3GPP DRAFT; R1-1911183, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, URL: http://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/WG1_RL1/TSGR1_98b/Docs/R1-1911183.zip, (20191005), XP051789955 [A] 1-34 * page 4 * * page 8 * | [A] - ZTE, "Type II CSI feedback based on linear combination", vol. RAN WG1, no. Hangzhou, China; 20170515 - 20170519, (20170507), 3GPP DRAFT; R1-1707127 TYPE II CSI FEEDBACK BASED ON LINEAR COMBINATION, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX, URL: http://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/WG1_RL1/TSGR1_89/Docs/, (20170507), XP051262915 [A] 1-34 * page 3 - page 4 * * page 10 - page 12 * | [A] - ERICSSON, "Details on the unified CSI feedback framework for NR", vol. RAN WG1, no. Lisbon, Portugal; 20161010 - 20161014, (20160930), 3GPP DRAFT; R1-1609761 DETAILS ON THE UNIFIED CSI FEEDBACK FRAMEWORK FOR NR, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CE, URL: http://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/WG1_RL1/TSGR1_86b/Docs/, (20160930), XP051158847 [A] 1-34 * page 2, paragraph 2.2 Port selection * | [A] - FRAUNHOFER IIS ET AL, "Enhancements on Type - II CSI Reporting Scheme", vol. RAN WG1, no. Sanya, China; 20180416 - 20180420, (20180415), 3GPP DRAFT; R1-1804118, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, URL: http://www.3gpp.org/ftp/Meetings%5F3GPP%5FSYNC/RAN1/Docs/, (20180415), XP051426407 [A] 1-34 * the whole document * | [A] - SAMSUNG, "Type II CSI reporting for NR", vol. RAN WG1, no. Spokane, USA; 20170116 - 20170120, (20170110), 3GPP DRAFT; R1-1700910 TYPE II CSI REPORTING FOR NR R1, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, URL: http://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/WG1_RL1/TSGR1_AH/NR_AH_1701/Docs/, (20170110), XP051203208 [A] 1-34 * page 3 * | vom Anmelder | - W. PENGW. LIW. WANGX. WEIT. JIANG, "Downlink channel prediction for time-varying FDD massive MIMO systems", IEEE Journal of Selected Topics in Signal Processing, (20190900), vol. 13, no. 5, doi:10.1109/JSTSP.2019.2931671, pages 1090 - 1102, XP011746789 DOI: http://dx.doi.org/10.1109/JSTSP.2019.2931671 | - K. HUGLK. KALLIOLAJ. LAURILA, "Spatial reciprocity of uplink and downlink radio channels in FDD systems", COST, (20020500), vol. 273, no. 02, page 066 | - Z. ZONGLI FANS. GE, FDD Massive MIMO Uplink and Downlink Channel Reciprocity Properties: Full or Partial Reciprocity?, (20191200), URL: https://arxiv.org/pdf/1912.11221.pdf |