Datum | Beschreibung | Europäisches Patentblatt, Datum und Nummer |
---|---|---|
03.09.2024 | Neuer Eintrag: Absendung des Prüfungsberichts + Frist | |
30.08.2024 | Erster Prüfungsbericht | |
26.01.2024 | Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet | |
17.03.2023 | Änderung: Validierungsstaat(en) | veröffentlicht am 19.04.2023 [2023/16] |
17.03.2023 | Änderung - Erstreckungsstaaten | veröffentlicht am 19.04.2023 [2023/16] |
03.03.2023 | Änderung durch den Anmelder | |
25.01.2023 | Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet | |
21.10.2022 | Veröffentlichung in Abschnitt I.1 des Patentblatts | veröffentlicht am 23.11.2022 [2022/47] |
21.10.2022 | Das Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist, wurde festgestellt | |
21.10.2022 | Prüfungsantrag gestellt | veröffentlicht am 23.11.2022 [2022/47] |
26.09.2022 | PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung | |
24.08.2022 | PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung | |
02.08.2022 | PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung | |
22.07.2022 | Änderung - Vertreter | |
22.07.2022 | PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung | |
23.07.2021 | PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung | |
23.07.2021 | Neuer Eintrag: Anmelder oder Erfinder | |
10.03.2021 | PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung | |
30.01.2021 | PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |