EP4091337 - SCHALLERFASSUNGSVORRICHTUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 30.08.2024 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 21.10.2022 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 23.07.2021 | ||
Frühere | unbekannt Status aktualisiert am 30.01.2021 | Letztes Ereignis Tooltip | 03.09.2024 | Neuer Eintrag: Absendung des Prüfungsberichts + Frist | Anmelder | Für alle benannten Staaten Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk Onderzoek TNO Anna van Buerenplein 1 2595 DA 's-Gravenhage / NL | [2022/47] | Erfinder | 01 /
VAN NEER, Paul Louis Maria Joseph c/o TNO IP & Contracting Anna van Buerenplein 1 2595 DA 's-Gravenhage / NL | 02 /
HARMSMA, Peter Johan c/o TNO IP & Contracting Anna van Buerenplein 1 2595 DA 's-Gravenhage / NL | 03 /
PIRAS, Daniele c/o TNO IP & Contracting Anna van Buerenplein 1 2595 DA 's-Gravenhage / NL | 04 /
ALTMANN, Robert Karl c/o TNO IP & Contracting Anna van Buerenplein 1 2595 DA 's-Gravenhage / NL | 05 /
VAN DER HEIDEN, Maurits Sebastiaan c/o TNO IP & Contracting Anna van Buerenplein 1 2595 DA 's-Gravenhage / NL | [2022/47] | Vertreter | V.O. P.O. Box 87930 2508 DH Den Haag / NL | [2022/47] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 21701029.7 | 18.01.2021 | [2022/47] | WO2021NL50026 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | EP20200152261 | 16.01.2020 Ursprünglich veröffentlichtes Format: EP 20152261 | [2022/47] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2021145769 | Datum: | 22.07.2021 | Sprache: | EN | [2021/29] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP4091337 | Datum: | 23.11.2022 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 22.07.2021 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2022/47] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 22.07.2021 | Klassifikation | IPC: | H04R1/40, H04R3/00, H04R1/34, H04R23/00, H04R17/02 | [2022/47] | CPC: |
H04R1/406 (EP,US);
H04R3/005 (EP,US);
H04R1/342 (EP,US);
H04R17/02 (EP);
H04R2201/003 (EP);
H04R2201/401 (EP,US);
H04R2201/403 (EP);
H04R23/008 (EP,US);
H04R2410/01 (US);
H04R2410/03 (EP)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2022/47] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | SCHALLERFASSUNGSVORRICHTUNG | [2022/47] | Englisch: | SOUND DETECTION DEVICE | [2022/47] | Französisch: | DISPOSITIF DE DÉTECTION DE SON | [2022/47] | Eintritt in die regionale Phase | 21.07.2022 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 21.07.2022 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 21.07.2022 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 21.07.2022 | Prüfungsantrag gestellt [2022/47] | 21.07.2022 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 02.03.2023 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 02.09.2024 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 25.01.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 25.01.2024 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]JPH1048039 (GE YOKOGAWA MED SYST LTD); | [I]WO2005074317 (DPA MICROPHONES AS [DK], et al); | [Y]EP2988527 (PATENTS FACTORY LTD SP Z O O [PL]); | [A]WO2016073936 (CHIRP MICROSYSTEMS [US]); | vom Anmelder | US2005074317 | EP2988527 | WO2016073936 |