EP4104039 - COMPUTERMAUS UND VERFAHREN ZUM BETREIBEN EINER COMPUTERMAUS, FERNBEDIENUNG, SMARTDEVICE [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 22.09.2023 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 18.11.2022 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 20.08.2021 | ||
Frühere | unbekannt Status aktualisiert am 16.03.2021 | Letztes Ereignis Tooltip | 05.04.2024 | Neuer Eintrag: Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr: Absendung der Mitteilung + Frist | Anmelder | Für alle benannten Staaten INVENTUS Engineering GmbH Montafonerstraße 68 6771 St. Anton i.M. / AT | [2022/51] | Erfinder | 01 /
BATTLOGG, Stefan Nummer 166 6771 St. Anton i.M. / AT | [2022/51] | Vertreter | BSB Patentanwälte Schütte & Engelen Partnerschaft mbB Am Markt 10 59302 Oelde / DE | [2022/51] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 21710190.6 | 15.02.2021 | [2022/51] | WO2021EP53688 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE202010104011 | 14.02.2020 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE102020104011 | DE202010104705 | 21.02.2020 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE102020104705 | DE202010116941 | 26.06.2020 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE102020116941 | DE202010117075 | 29.06.2020 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE102020117075 | [2022/51] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2021160896 | Datum: | 19.08.2021 | Sprache: | DE | [2021/33] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP4104039 | Datum: | 21.12.2022 | Sprache: | DE | Die von der WIPO am 19.08.2021 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2022/51] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 19.08.2021 | Klassifikation | IPC: | G06F3/0362, G06F3/0354, G06F3/038 | [2022/51] | CPC: |
G06F3/03543 (EP,US);
G06F3/0383 (EP,US);
G06F3/016 (US);
G06F3/0362 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2022/51] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | COMPUTERMAUS UND VERFAHREN ZUM BETREIBEN EINER COMPUTERMAUS, FERNBEDIENUNG, SMARTDEVICE | [2022/51] | Englisch: | COMPUTER MOUSE AND METHOD FOR OPERATING A COMPUTER MOUSE, REMOTE CONTROL, SMART DEVICE | [2022/51] | Französisch: | SOURIS D'ORDINATEUR, PROCÉDÉ DE FONCTIONNEMENT D'UNE SOURIS D'ORDINATEUR, TÉLÉCOMMANDE ET DISPOSITIF INTELLIGENT | [2022/51] | Eintritt in die regionale Phase | 31.08.2022 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 31.08.2022 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 31.08.2022 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 31.08.2022 | Prüfungsantrag gestellt [2022/51] | 31.08.2022 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 21.03.2023 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 26.09.2023 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 21.03.2024 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 15.02.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 29.02.2024 | 04   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [Y]US2001028361 (CULVER CRAIG F [US]) [Y] 1-20 * paragraph [0037] * * paragraph [0050] * * paragraph [0061] * * paragraph [0070] *; | [Y]US2002158844 (MCLOONE HUGH [US], et al) [Y] 1-20 * figures 2, 5, 15, 16, 17 *; | [Y]US2006001657 (MONNEY PARTICK [CH], et al) [Y] 1-20 * paragraphs [0017] , [0 51] , [0 53]; figure 5C *; | [Y]KR20090011786U (JIHWAN H) [Y] 1-20 * paragraph [0011] - paragraph [0012]; figures 2, 3 * * paragraph [0013] * * paragraph [0026] - paragraph [0028] * * paragraph [0037] - paragraph [0038] *; | [Y]US2010026631 (PLETIKOSA VELIMIR [CA]) [Y] 1-20* figure 2 *; | [Y]US2010085306 (WU CHUN-CHE [TW]) [Y] 1-20 * paragraphs [0041] , [0 42]; figures 4A, 4B *; | [Y]WO2019148505 (MICROSOFT TECHNOLOGY LICENSING LLC [US]) [Y] 1-20 * paragraphs [0001] - [0004] - [00 7] , [0 32] - [0035] - [0 39] - [0042] - [0 47] , [0 50] - [0052] - [0 55] - [0057] * * paragraphs [0061] - [0062] - [0 67] - [0074] - [0 76] *; | [Y]CN110618758 (SUZHOU DARFON ELECTRONICS CORP, et al) [Y] 1-20 * paragraph [0091]; figures 1, 22, 23 *; | [Y]US2020005977 (KELTZ GUILLAUME [FR], et al) [Y] 1-20 * paragraph [0003] - paragraph [0005]; figures 2A, 2B *; | [Y]US2020004352 (MCLOUGHLIN PADRAIG [IE], et al) [Y] 1-20 * paragraphs [0004] , [0 97] , [ 112] - [0114] * |