EP4107160 - MAKROCYCLISCHE VERBINDUNGEN UND VERWENDUNGEN DAVON [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 29.03.2024 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 27.07.2023 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 25.11.2022 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 27.08.2021 | ||
Frühere | unbekannt Status aktualisiert am 17.03.2021 | Letztes Ereignis Tooltip | 29.03.2024 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 01.05.2024 [2024/18] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Theseus Pharmaceuticals, Inc. 210 Broadway Suite 201 Cambridge, MA 02139 / US | [2022/52] | Erfinder | 01 /
HUANG, Wei-Sheng c/o Theseus Pharmaceuticals, Inc. 210 Broadway, Suite 201 Cambridge, MA 02139 / US | 02 /
SHAKESPEARE, William C. c/o Theseus Pharmaceuticals, Inc. 210 Broadway, Suite 201 Cambridge, MA 02139 / US | 03 /
EYERMANN, Charles J. c/o Theseus Pharmaceuticals, Inc. 210 Broadway, Suite 201 Cambridge, MA 02139 / US | 04 /
DALGARNO, David C. c/o Theseus Pharmaceuticals, Inc. 210 Broadway, Suite 201 Cambridge, MA 02139 / US | [2022/52] | Vertreter | Carpmaels & Ransford LLP One Southampton Row London WC1B 5HA / GB | [2022/52] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 21710844.8 | 18.02.2021 | [2022/52] | WO2021US18520 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US202062978202P | 18.02.2020 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 202062978202 P | [2022/52] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2021168074 | Datum: | 26.08.2021 | Sprache: | EN | [2021/34] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP4107160 | Datum: | 28.12.2022 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 26.08.2021 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2022/52] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 26.08.2021 | Klassifikation | IPC: | C07D498/22, C07D513/22, A61K31/395, A61P35/00 | [2022/52] | CPC: |
C07D498/22 (EP,IL,KR,US);
A61P35/00 (EP,IL,KR,US);
A61K31/519 (KR);
C07D513/22 (EP,IL,KR,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2022/52] | Erstreckungsstaaten | BA | 13.09.2022 | ME | 13.09.2022 | Validierungsstaat(en) | KH | 13.09.2022 | MA | 13.09.2022 | MD | 13.09.2022 | TN | 13.09.2022 | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | MAKROCYCLISCHE VERBINDUNGEN UND VERWENDUNGEN DAVON | [2022/52] | Englisch: | MACROCYCLIC COMPOUNDS AND USES THEREOF | [2022/52] | Französisch: | COMPOSÉS MACROCYCLIQUES ET LEURS UTILISATIONS | [2022/52] | Eintritt in die regionale Phase | 13.09.2022 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 13.09.2022 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 13.09.2022 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 13.09.2022 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 13.09.2022 | Prüfungsantrag gestellt [2022/52] | 13.09.2022 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 26.07.2023 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 06.12.2023 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2024/18] | 03.01.2024 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [2024/18] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 13.09.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]WO2014210354 (GENENTECH INC [US]) [A] 1-58,67-98 * page 1, line 7 - line 8; claim 1 *; | [A]WO2019121562 (HOFFMANN LA ROCHE [CH], et al) [A] 1-58,67-98 * page 1, line 3 - line 6; claim 1 *; | [A] - BRYAN K. CHAN ET AL, "Discovery of a Noncovalent, Mutant-Selective Epidermal Growth Factor Receptor Inhibitor", JOURNAL OF MEDICINAL CHEMISTRY, US, (20160912), vol. 59, no. 19, doi:10.1021/acs.jmedchem.6b00995, ISSN 0022-2623, pages 9080 - 9093, XP055497250 [A] 1-58,67-98 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1021/acs.jmedchem.6b00995 | vom Anmelder | US4933294 | WO9105264 | US5401638 | WO9845479 | - CHONG et al., Nature Med, (20130000), vol. 19, no. 11, pages 1389 - 1400 | - S. M. BERGE et al., J. Pharmaceutical Sciences, (19770000), vol. 66, pages 1 - 19 | - SIAS et al., J. Immunol. Methods, (19900000), vol. 132, page 73 | - SINGER et al., Methods in Molec. Biol., (20010000), vol. 181, page 145 | - SHEFFIELD et al., Proc. Natl. Acad. Sci. USA, (19890000), vol. 86, page 2766 | - YAP et al., Nucl. Acids. Res., (19910000), vol. 19, page 4294 |