EP4121211 - VORRICHTUNG UND VERFAHREN ZUM VERMAHLEN VON MAHLGUT, INSBESONDERE AUS THERMOPLASTEN UND/ODER ELASTOMEREN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Patent erteilt Status aktualisiert am 02.02.2024 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 14.11.2023 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 23.12.2022 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 24.09.2021 | ||
Frühere | unbekannt Status aktualisiert am 10.04.2021 | Letztes Ereignis Tooltip | 26.07.2024 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: ES, GR, HR, RS | veröffentlicht am 28.08.2024 [2024/35] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Boilesen-Hansen, Birgit Lehmkuhlen 3c 25337 Elmshorn / DE | [2023/04] | Erfinder | 01 /
HANNEMANN, Holger Lehmkuhlen 3c 25337 Elmshorn / DE | [2023/04] | Vertreter | Bremer, Ulrich Advopat Patent- und Rechtsanwälte Theaterstraße 6 30159 Hannover / DE | [2023/04] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 21715494.7 | 19.03.2021 | [2023/04] | WO2021EP57063 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE202010107642 | 19.03.2020 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE102020107642 | [2023/04] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2021186020 | Datum: | 23.09.2021 | Sprache: | DE | [2021/38] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP4121211 | Datum: | 25.01.2023 | Sprache: | DE | Die von der WIPO am 23.09.2021 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2023/04] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP4121211 | Datum: | 06.03.2024 | Sprache: | DE | [2024/10] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 23.09.2021 | Klassifikation | IPC: | B02C19/00, B02C19/18, B02C7/04, B02C13/22 | [2023/04] | CPC: |
B02C19/0056 (EP);
B02C19/186 (EP);
B02C13/22 (EP);
B02C7/04 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2023/04] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | KH | Noch nicht entrichtet | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | TN | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VORRICHTUNG UND VERFAHREN ZUM VERMAHLEN VON MAHLGUT, INSBESONDERE AUS THERMOPLASTEN UND/ODER ELASTOMEREN | [2023/04] | Englisch: | APPARATUS AND METHOD FOR MILLING MATERIALS, IN PARTICULAR THERMOPLASTICS AND/OR ELASTOMERS | [2023/49] | Französisch: | DISPOSITIF ET PROCÉDÉ POUR BROYER DES MATÉRIAUX, EN PARTICULIER DES THERMOPLASTIQUES ET/OU DES ÉLASTOMÈRES | [2023/49] |
Frühere [2023/04] | DEVICE AND METHOD FOR GRINDING MATERIAL, IN PARTICULAR MATERIAL MADE OF THERMOPLASTICS AND/OR ELASTOMERS | ||
Frühere [2023/04] | DISPOSITIF ET PROCÉDÉ DE BROYAGE DE MATÉRIAU, EN PARTICULIER UN MATÉRIAU CONSTITUÉ DE MATIÈRES THERMOPLASTIQUES ET/OU ÉLASTOMÈRES | Eintritt in die regionale Phase | 15.09.2022 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 15.09.2022 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 15.09.2022 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 15.09.2022 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 15.09.2022 | Prüfungsantrag gestellt [2023/04] | 15.09.2022 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 15.11.2023 | Ankündigung der Patenterteilung | 26.01.2024 | Erteilungsgebühr entrichtet | 26.01.2024 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 26.01.2024 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 02.02.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | ES | 06.03.2024 | HR | 06.03.2024 | NO | 06.06.2024 | RS | 06.06.2024 | GR | 07.06.2024 | [2024/35] |
Frühere [2024/33] | NO | 06.06.2024 | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]DE1004460 (KNAPSACK AG) [A] 1-22 * column 3, line 13 - column 4, line 13; figure 1 *; | [A]DE1607462 (BEIKE DIPL ING HANS) [A] 1-22* column 2, line 48 - line 60; figure 1 *; | [A]DE2310397 (LINDE AG) [A] 1-22 * page 7 - page 10; figures 1,2 *; | [A]EP0919284 (FRAUNHOFER GES FORSCHUNG [DE]) [A] 1-22 * paragraph [0027] - paragraph [0028]; figure 1 * |