EP4135508 - MULCHGERÄT [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 20.01.2023 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 22.10.2021 | ||
Frühere | unbekannt Status aktualisiert am 16.04.2021 | Letztes Ereignis Tooltip | 01.03.2024 | Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet | Anmelder | Für alle benannten Staaten Müthing GmbH & Co. KG Wernsdorfer Straße 1 59955 Winterberg / DE | [2023/08] | Erfinder | 01 /
MÜTHING, Michael Wiesenstraße 37 59955 Winterberg / DE | 02 /
BÖGGE, Klaus Schillerstraße 10 59519 Möhnesee-Günne / DE | [2023/08] | Vertreter | Lichti - Patentanwälte Partnerschaft mbB Bergwaldstrasse 1 76227 Karlsruhe / DE | [2023/08] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 21716653.7 | 29.03.2021 | [2023/08] | WO2021EP58157 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE20201002342 | 17.04.2020 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE102020002342 | [2023/08] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2021209250 | Datum: | 21.10.2021 | Sprache: | DE | [2021/42] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP4135508 | Datum: | 22.02.2023 | Sprache: | DE | Die von der WIPO am 21.10.2021 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2023/08] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 21.10.2021 | Klassifikation | IPC: | A01D34/835, A01D34/43 | [2023/08] | CPC: |
A01D34/8355 (EP);
A01G3/002 (US);
A01D34/435 (EP);
B02C18/18 (US);
B02C2018/188 (US)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2023/08] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | MULCHGERÄT | [2023/08] | Englisch: | MULCHER | [2023/08] | Französisch: | BROYEUR | [2023/08] | Eintritt in die regionale Phase | 19.11.2021 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 19.11.2021 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 19.11.2021 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 19.11.2021 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 19.11.2021 | Prüfungsantrag gestellt [2023/08] | 19.11.2021 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 09.03.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 29.02.2024 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [IAY]EP1782680 (MUETHING GMBH & CO KG [DE]) [I] 2 * paragraphs [0032] - [0034]; figures 2,3a,3b,5-6 * [A] 7-9,15,16,19,20 [Y] 1-6,10-14,17,18; | [IAY]EP2997802 (MÜTHING GMBH & CO KG [DE]) [I] 2 * paragraph [0029]; figures 1-3 * [A] 7-9,15,16,19,20 [Y] 1-6,10-14,17,18; | [YA]EP3092889 (BERNARD KRONE GMBH & CO KG MASCHF [DE]) [Y] 1-6,10-14,17,18 * paragraph [0005]; figure 2 *[A] 7-9,15,16,19,20 | vom Anmelder | EP1782680 | EP2997802 | EP3449710 |