EP4094165 - GEORÄUMLICH INFORMIERTE BETRIEBSMITTELNUTZUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 01.12.2023 Datenbank zuletzt aktualisiert am 18.09.2024 | |
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 28.10.2022 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 14.10.2022 | ||
Frühere | unbekannt Status aktualisiert am 05.05.2021 | Letztes Ereignis Tooltip | 16.09.2024 | Neuer Eintrag: Absendung der Mitteilung über die Zurückweisung der Anmeldung | Anmelder | Für alle benannten Staaten Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 / US | [2022/48] | Erfinder | 01 /
SHUCKER, Brian D. Mountain View, California 94043 / US | 02 /
BAHNSEN, Robert Bruce Mountain View, California 94043 / US | 03 /
MAYSTER, Yan Mountain View, California 94043 / US | [2022/48] | Vertreter | Lewis, Stefanie Janneke, et al Kilburn & Strode LLP Lacon London 84 Theobalds Road London WC1X 8NL / GB | [2022/48] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 21721743.9 | 06.04.2021 | [2022/48] | WO2021US25858 | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2022216272 | Datum: | 13.10.2022 | Sprache: | EN | [2022/41] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP4094165 | Datum: | 30.11.2022 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 13.10.2022 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2022/48] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 13.10.2022 | Klassifikation | IPC: | G06F16/29 | [2022/48] | CPC: |
G06F16/29 (EP,KR);
G06Q50/10 (KR);
G06Q30/0246 (US);
G06F16/901 (KR);
G06Q30/0241 (EP);
G06Q30/0242 (KR);
G06Q30/0272 (US);
G06V20/54 (EP,KR,US);
G09F13/005 (US);
G09F15/0006 (US);
G09G5/001 (KR);
G06V40/103 (US);
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2022/48] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | GEORÄUMLICH INFORMIERTE BETRIEBSMITTELNUTZUNG | [2022/48] | Englisch: | GEOSPATIALLY INFORMED RESOURCE UTILIZATION | [2022/48] | Französisch: | UTILISATION DE RESSOURCES INFORMÉES DE MANIÈRE GÉOSPATIALE | [2022/48] | Eintritt in die regionale Phase | 26.08.2022 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 26.08.2022 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 26.08.2022 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 26.08.2022 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 26.08.2022 | Prüfungsantrag gestellt [2022/48] | 26.08.2022 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 04.12.2023 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 21.03.2024 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 10.09.2024 | Absage der mündlichen Verhandlung die für den 18.10.2024 geplant war | 17.09.2024 | Absendung der Mitteilung über die Zurückweisung der Anmeldung. Grund: Sachprüfung {1} | 18.10.2024 | Termin der mündlichen Verhandlung (abgesagt) | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 27.04.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 29.04.2024 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]US8693733 (HARRISON HOWARD JASON [US]); | [I]US2015317687 (RAMESH JAICHANDER [IN], et al); | [XI]US2019050907 (NOMURA MASAKAZU [JP], et al) |