EP4168370 - HYDRIERUNGSSTEUERUNGSMISCHUNG FÜR MÖRTEL- UND ZEMENTZUSAMMENSETZUNGEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Patent erteilt Status aktualisiert am 24.05.2024 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 24.01.2024 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 24.03.2023 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 24.12.2021 | ||
Frühere | unbekannt Status aktualisiert am 11.06.2021 | Letztes Ereignis Tooltip | 24.05.2024 | (Voraussichtliche) Erteilung | veröffentlicht am 26.06.2024 [2024/26] | Anmelder | Für alle benannten Staaten BASF SE Carl-Bosch-Strasse 38 67056 Ludwigshafen am Rhein / DE | [2023/17] | Erfinder | 01 /
GRASSL, Harald 83308 Trostberg / DE | 02 /
DENGLER, Joachim 83308 Trostberg / DE | 03 /
BIZZOZERO, Julien 83308 Trostberg / DE | 04 /
SCHOEBEL, Alexander 83308 Trostberg / DE | [2023/17] | Vertreter | BASF IP Association BASF SE GBI-C006 67056 Ludwigshafen / DE | [2023/17] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 21729583.1 | 07.06.2021 | [2023/17] | WO2021EP65102 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | EP20200180655 | 18.06.2020 Ursprünglich veröffentlichtes Format: EP 20180655 | [2023/17] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2021254802 | Datum: | 23.12.2021 | Sprache: | EN | [2021/51] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP4168370 | Datum: | 26.04.2023 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 23.12.2021 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2023/17] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP4168370 | Datum: | 26.06.2024 | Sprache: | EN | [2024/26] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 23.12.2021 | Klassifikation | IPC: | C04B28/04, C04B24/04, C04B28/06, C04B103/20 | [2023/17] | CPC: |
C04B24/04 (EP,US);
C04B24/06 (US);
C04B28/04 (EP,US);
C04B28/06 (EP);
C04B28/065 (EP,US);
C04B28/08 (EP);
C04B28/14 (EP);
C04B28/16 (EP,US);
C04B2103/20 (EP);
C04B2111/00155 (EP);
C04B2111/00508 (EP,US);
C04B2111/00517 (EP,US);
C04B2111/00637 (EP);
C04B2111/00672 (EP,US);
C04B2111/27 (EP,US);
C04B2111/60 (EP);
C04B2111/62 (EP,US);
C04B2111/70 (EP,US);
C04B2111/72 (EP,US)
(-)
| C-Set: |
C04B28/04, C04B7/32, C04B7/323, C04B22/10, C04B24/003, C04B24/04, C04B24/06, C04B24/163, C04B24/243, C04B24/2647, C04B38/10, C04B40/0608 (EP);
C04B28/06, C04B22/10, C04B24/04 (EP);
C04B28/08, C04B22/10, C04B24/04 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2023/17] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | KH | Noch nicht entrichtet | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | TN | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | HYDRIERUNGSSTEUERUNGSMISCHUNG FÜR MÖRTEL- UND ZEMENTZUSAMMENSETZUNGEN | [2023/17] | Englisch: | HYDRATION CONTROL MIXTURE FOR MORTAR AND CEMENT COMPOSITIONS | [2023/17] | Französisch: | MÉLANGE RÉGULATEUR D'HYDRATATION POUR COMPOSITIONS DE MORTIER ET DE CIMENT | [2024/07] |
Frühere [2023/17] | MÉLANGE DE CONTRÔLE D'HYDRATATION POUR MORTIER ET COMPOSITIONS DE CIMENT | Eintritt in die regionale Phase | 18.01.2023 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 18.01.2023 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 18.01.2023 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 18.01.2023 | Prüfungsantrag gestellt [2023/17] | 18.01.2023 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 25.01.2024 | Ankündigung der Patenterteilung | 21.05.2024 | Erteilungsgebühr entrichtet | 21.05.2024 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 21.05.2024 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 30.06.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 02.04.2024 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]US5556458 (BROOK JOHN W [US], et al); | [AD]WO2017212044 (BASF SE [DE]) | vom Anmelder | US4430469 | DE4411797 | CH686186 | CA2172004 | EP0753488 | EP0894811 | US6555683 | WO2006042709 | EP1851256 | WO2008012438 | WO2009103579 | WO2010026155 | WO2010040612 | EP2463314 | WO2014114784 | WO2014114782 | WO2017212044 | EP20140198721 |