EP4150750 - STROMRICHTER MIT GLEICHTAKTFILTER [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 17.02.2023 Datenbank zuletzt aktualisiert am 18.09.2024 | |
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 11.02.2022 | ||
Frühere | unbekannt Status aktualisiert am 08.07.2021 | Letztes Ereignis Tooltip | 19.06.2024 | Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet | Anmelder | Für alle benannten Staaten Siemens Aktiengesellschaft Werner-von-Siemens-Straße 1 80333 München / DE | [2023/12] | Erfinder | 01 /
KRUPP, Henrik 91056 Erlangen / DE | 02 /
KOPF, Michael 90537 Feucht / DE | 03 /
STEINMÜLLER, Stefan 91052 Erlangen / DE | [2023/12] | Vertreter | Siemens Patent Attorneys Postfach 22 16 34 80506 München / DE | [2023/12] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 21735172.5 | 08.06.2021 | [2023/12] | WO2021EP65294 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | EP20200189369 | 04.08.2020 Ursprünglich veröffentlichtes Format: EP 20189369 | [2023/12] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2022028754 | Datum: | 10.02.2022 | Sprache: | DE | [2022/06] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP4150750 | Datum: | 22.03.2023 | Sprache: | DE | Die von der WIPO am 10.02.2022 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2023/12] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 10.02.2022 | Klassifikation | IPC: | H02M1/12 | [2023/12] | CPC: |
H02M1/126 (EP);
H02M1/123 (EP,US);
H02M1/0064 (US);
H02M3/33576 (US)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2023/12] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | STROMRICHTER MIT GLEICHTAKTFILTER | [2023/12] | Englisch: | POWER CONVERTER WITH COMMON MODE FILTER | [2023/12] | Französisch: | CONVERTISSEUR DE PUISSANCE AVEC FILTRE DE MODE COMMUN | [2023/12] | Eintritt in die regionale Phase | 16.12.2022 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 16.12.2022 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 16.12.2022 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 16.12.2022 | Prüfungsantrag gestellt [2023/12] | 16.12.2022 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 26.06.2023 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 19.06.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 19.06.2024 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [X]DE29506951U (SIEMENS AG [DE]) [X] 1,3-5 * page 3, line 26 - page 7, line 23; figure 1 *; | [X]JP2001197665 (FUJI ELECTRIC CO LTD) [X] 1,2,4 * abstract *; | [XAYI]WO03105328 (EPCOS AG [DE]) [X] 1,2 * page 2, line 19 - page 8, line 12; figures 1-5,7 * [A] 12,13 [Y] 6-8,14 [I] 10,11; | [Y]US2007296374 (BAUDESSON PHILIPPE [FR], et al) [Y] 14* paragraph [0049] - paragraph [0050]; figure 7 *; | [Y]EP1971016 (VACON OYJ [FI]) [Y] 8 * abstract *; | [Y]EP2482437 (ROCKWELL AUTOMATION TECH INC [US]) [Y] 7 * figures 3,4 *; | [Y]EP3109987 (MITSUBISHI ELECTRIC R&D CT EUROPE BV [NL], et al) [Y] 6 * abstract *; | [X]US2017230027 (OSWALD DOMINIQUE [FR]) [X] 1-3,9 * abstract * * paragraph [0041] - paragraph [0059] * |