EP4090754 - ABSTIMMBARE TRANSPOSONSYSTEME [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung zurückgenommen Status aktualisiert am 12.07.2024 Datenbank zuletzt aktualisiert am 07.10.2024 | |
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 21.10.2022 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 23.07.2021 | Letztes Ereignis Tooltip | 12.07.2024 | Zurücknahme der Anmeldung | veröffentlicht am 14.08.2024 [2024/33] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Aridis Pharmaceuticals, Inc. 983 University Avenue, Bldg. B Los Gatos, CA 95032 / US | [2022/47] | Erfinder | 01 /
NGO, Kathy 411 Lewis Rd San Jose, CA 95111 / US | 02 /
WOO, Jenifer 8515 Sallas St La Mesa, CA 91942 / US | 03 /
PHAM, Binh 507 Lilac Lane Mountain Veiw, CA 94043 / US | 04 /
TRUONG-LE, Vu 2741 Dresser Court Campbell, CA 95008 / US | [2022/47] | Vertreter | Harrison IP Limited 3 Ebor House Millfield Lane Nether Poppleton York YO26 6QY / GB | [N/P] |
Frühere [2022/47] | Harrison IP Limited 3 Ebor House Millfield Lane Nether Poppleton, York YO26 6QY / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 21741482.0 | 17.01.2021 | [2022/47] | WO2021US13788 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US202062963022P | 18.01.2020 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 202062963022 P | [2022/47] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | WO2021146666 | Datum: | 22.07.2021 | Sprache: | EN | [2021/29] | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP4090754 | Datum: | 23.11.2022 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 22.07.2021 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2022/47] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | US | 26.08.2021 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 21.03.2024 | Klassifikation | IPC: | C12N15/90, C12N9/16, C12N9/22, C12N15/85, C12N15/52, C12N5/16 | [2022/47] | CPC: |
C12N15/907 (EP);
C12N9/22 (EP);
C12N2750/14143 (EP);
C12N2800/30 (EP);
C12N2800/90 (EP);
C12N2830/003 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2022/47] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | ABSTIMMBARE TRANSPOSONSYSTEME | [2022/47] | Englisch: | TUNABLE TRANSPOSON SYSTEMS | [2022/47] | Französisch: | SYSTÈMES DE TRANSPOSON AJUSTABLES | [2022/47] | Eintritt in die regionale Phase | 07.07.2022 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 07.07.2022 | Recherchengebühr entrichtet | 07.07.2022 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 07.07.2022 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 07.07.2022 | Prüfungsantrag gestellt [2022/47] | 02.03.2023 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 11.07.2024 | Anmeldung vom Anmelder zurückgenommen [2024/33] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 26.01.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 25.01.2024 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [Y]WO2015188191 (WONG WILSON W [US], et al); | Internationale Recherche | [Y]US2011023143 (WEINSTEIN EDWARD [US], et al) [Y] 8* Abstract; para [0017] *; | [XY]US2017152526 (FAHRENKRUG SCOTT C [US], et al) [X] 1-4,7,9-12 * Abstract; para [0042]; para [0069]; para [0114]; para [0116-0117]; para [0120]; para [0122]; para [0138-0139]; para [0142]; para [0206-0207] * [Y] 5-6, 8; | [Y]US2018265890 (QIAN QIJUN [CN], et al) [Y] 5-6 * Abstract; para [0048]; para [0055] * |