EP4185504 - VERFAHREN ZUM BESTIMMEN EINER TRAJEKTORIE EINES KRAFTFAHRZEUGS [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 28.04.2023 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 28.01.2022 | ||
Frühere | unbekannt Status aktualisiert am 28.07.2021 | Letztes Ereignis Tooltip | 26.07.2024 | Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet | Anmelder | Für alle benannten Staaten Ampere SAS 122-122 bis avenue du Général Leclerc 92100 Boulogne-Billancourt / FR | Für alle benannten Staaten INRIA - Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique Domaine de Voluceau Rocquencourt B.P. 105 78153 Le Chesnay Cedex / FR | [2024/15] |
Frühere [2023/22] | Für alle benannten Staaten Renault s.a.s 122-122 bis avenue du Général Leclerc 92100 Boulogne Billancourt / FR | ||
Für alle benannten Staaten INRIA - Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique Domaine de Voluceau Rocquencourt B.P. 105 78153 Le Chesnay Cedex / FR | Erfinder | 01 /
DO, Anh-Lam 92160 ANTONY / FR | 02 /
HERMITTE, Thierry 78400 Chatou / FR | 03 /
LAUGIER, Christian 38330 Montbonnot Saint-Martin / FR | 04 /
MARTINET, Philippe 06160 Juan Les Pins / FR | 05 /
SERAFIM-GUARDINI, Luiz-Alberto 78330 Fontenay le Fleury / FR | 06 /
SPALANZANI, Anne 38000 Grenoble / FR | [2023/22] | Vertreter | Renault Group Renault s.a.s. 1 avenue du Golf FR TCR AVA 055 78084 Guyancourt Cedex / FR | [N/P] |
Frühere [2023/22] | Renault Group Renault s.a.s. API : TCR GRA 2 36 1, Avenue du Golf 78084 Guyancourt Cedex / FR | Anmeldenummer, Anmeldetag | 21742847.3 | 21.07.2021 | [2023/22] | WO2021EP70320 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | FR20200007743 | 23.07.2020 Ursprünglich veröffentlichtes Format: FR 2007743 | [2023/22] | Anmeldesprache | FR | Verfahrenssprache | FR | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2022018110 | Datum: | 27.01.2022 | Sprache: | FR | [2022/04] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP4185504 | Datum: | 31.05.2023 | Sprache: | FR | Die von der WIPO am 27.01.2022 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2023/22] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 27.01.2022 | Klassifikation | IPC: | B60W30/095, B60W50/00, B60W60/00, B60W50/14, G08G1/16, B60W40/04 | [2023/22] | CPC: |
B60W30/095 (EP);
B60W30/0956 (US);
B60W30/09 (US);
B60W30/0953 (US);
B60W40/04 (EP);
B60W50/0097 (EP);
B60W50/14 (EP);
B60W50/16 (US);
B60W60/0015 (EP,US);
G08G1/166 (EP);
B60W2050/0013 (EP);
B60W2050/146 (US);
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2023/22] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN ZUM BESTIMMEN EINER TRAJEKTORIE EINES KRAFTFAHRZEUGS | [2023/22] | Englisch: | METHOD FOR DETERMINING A TRAJECTORY OF A MOTOR VEHICLE | [2023/22] | Französisch: | PROCÉDÉ DE DÉTERMINATION D'UNE TRAJECTOIRE D'UN VÉHICULE AUTOMOBILE | [2023/22] | Eintritt in die regionale Phase | 23.01.2023 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 23.01.2023 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 23.01.2023 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 23.01.2023 | Prüfungsantrag gestellt [2023/22] | 23.01.2023 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 12.09.2023 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 26.07.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 25.07.2024 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [XI]DE102008005310 (BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG [DE]) [X] 1,3,5-8 * paragraphs [0019] , [0024] - [0026] - [0029] , [0034] * * figure 6 *[I] 4; | [I]US2014067206 (PFLUG GOERG [DE]) [I] 1-3,5,8,9,11 * paragraphs [0016] , [0017] , [0020] , [0023] , [0025] - [0026] - [0053] - [0054] - [0057] * * claims 1,3,5,6,7,8,9,10,11 * * figures 2,3; tables 2,3,4 *; | [XI]US2014379167 (FLEHMIG FOLKO [DE], et al) [X] 1,3,6-9 * abstract * * figures 1,3 * * paragraphs [0008] - [0019] - [0026] - [0031] - [0036] - [0040] * * claims 1,3,4,5,7,8 * [I] 2,4,5,10,11; | [I]WO2017142917 (ALLSTATE INSURANCE CO [US]) [I] 1,4,7,11 * paragraphs [0019] , [0043] - [0051] * * figure 3 * | vom Anmelder | EP3342663 | - C. SCHWARZ, "On Computing time-to-collision for automation scénarios", Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour, Vehicle Automation and Driver Behaviour, (20140000), vol. 27, doi:10.1016/j.trf.2014.06.015, pages 283 - 294, XP029105245 DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.trf.2014.06.015 | - "Association for the Advancement of Automotive Medicine: The Abbreviated Injury Scale 1990 Revision - Update", Barrington, Association for the Advancement of Automotive Medicine, (19980000), vol. 98 |