EP4097444 - VERFAHREN UND VORRICHTUNGEN ZUM ÜBERWACHEN VON MASCHINENFLÜSSIGKEITEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 04.11.2022 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 06.08.2021 | Letztes Ereignis Tooltip | 22.08.2024 | Das Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist, wurde festgestellt | 22.08.2024 | Änderung durch den Anmelder | Anmelder | Für alle benannten Staaten LogiLube, LLC 815 14th Street SW Suite D145 Loveland, CO 80537 / US | [2022/49] | Erfinder | 01 /
GILLETTE, William J. 815 14th Street SW, Suite D145 Loveland, Colorado 80537 / US | 02 /
DIRKS, Keith 815 14th Street SW, Suite D145 Loveland, Colorado 80537 / US | [2022/49] | Vertreter | Pizzoli, Antonio Mario Notarbartolo & Gervasi S.p.A. Viale Achille Papa, 30 20149 Milano / IT | [N/P] |
Frühere [2022/49] | Pallini Gervasi, Diego Notarbartolo & Gervasi GmbH Bavariaring 21 80336 Munich / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 21748079.7 | 27.01.2021 | [2022/49] | WO2021US15342 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US202062966484P | 27.01.2020 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 202062966484 P | [2022/49] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2021154896 | Datum: | 05.08.2021 | Sprache: | EN | [2021/31] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP4097444 | Datum: | 07.12.2022 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 05.08.2021 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2022/49] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | AU | 05.08.2021 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 05.02.2024 | Klassifikation | IPC: | G01N11/00, G01N11/08, G01N33/28, G01N33/30, H04Q9/00, G01N1/20, F01M11/10, F16N29/04 | [2024/10] | CPC: |
G01N33/2847 (EP,US);
G01N11/08 (AU);
G01N33/30 (EP,US);
F01M11/10 (EP,AU);
F16N29/04 (EP,AU);
G01N33/2858 (EP,US);
G01N33/2876 (EP,US);
G01N33/2888 (EP,AU);
H04Q9/00 (EP,US);
F01M2011/14 (AU);
F16N2200/04 (EP,AU);
F16N2200/12 (EP);
F16N2200/20 (EP);
F16N2250/50 (EP,AU);
G01N1/2035 (EP);
|
Frühere IPC [2022/49] | G01N11/00, G01N11/08 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2022/49] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN UND VORRICHTUNGEN ZUM ÜBERWACHEN VON MASCHINENFLÜSSIGKEITEN | [2022/49] | Englisch: | METHODS AND DEVICES FOR MONITORING MACHINE FLUIDS | [2022/49] | Französisch: | PROCÉDÉS ET DISPOSITIFS DE SURVEILLANCE DE LIQUIDES DE MACHINE | [2022/49] | Eintritt in die regionale Phase | 06.07.2022 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 06.07.2022 | Recherchengebühr entrichtet | 06.07.2022 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 06.07.2022 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 06.07.2022 | Prüfungsantrag gestellt [2022/49] | 22.08.2024 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 22.08.2024 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 25.01.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 29.01.2024 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XAI]US6037592 (SUNSHINE STEVEN S [US], et al); | [XAI]US2011103011 (KOPLOW JEFFREY P [US]); | [XAI]WO2012068682 (HYDRO QUEBEC [CA], et al); | [X]US2017102308 (GILLETTE II WILLIAM J [US], et al); | [XPA]US2020182833 (RUDOLF ZOLTAN [US], et al) | Internationale Recherche | [X]US2004250605 (GARRITANO RONALD F [US], et al); | [A]US2006196254 (FJERDINGSTAD SOLVE J [NO], et al); | [A]CN204575589U (YANG HUANHUAN); | [X]US2017102308 (GILLETTE II WILLIAM J [US], et al); | vom Anmelder | US2017102308 |