EP4185616 - T-ZELLEN ZUR EXPRESSION VON IMMUNZELL-ENGAGERN IN ALLOGENEN EINSTELLUNGEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 28.04.2023 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 28.01.2022 | ||
Frühere | unbekannt Status aktualisiert am 13.08.2021 | Letztes Ereignis Tooltip | 24.07.2024 | Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet | Anmelder | Für alle benannten Staaten Cellectis S.A. 8, rue de la Croix Jarry 75013 Paris / FR | [2023/22] | Erfinder | 01 /
DAS, Shipra 75013 PARIS / FR | 02 /
JO, Sumin 75013 PARIS / FR | 03 /
JUILLERAT, Alexandre 75013 PARIS / FR | 04 /
VALTON, Julien 75013 PARIS / FR | 05 /
POIROT, Laurent 75013 PARIS / FR | 06 /
DUCHATEAU, Philippe 75013 PARIS / FR | [2023/22] | Vertreter | Santarelli Tour Trinity 1 bis Esplanade de la Défense 92035 Paris La Défense Cedex / FR | [2023/22] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 21749576.1 | 23.07.2021 | [2023/22] | WO2021EP70684 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US202063056293P | 24.07.2020 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 202063056293 P | DK2020PA70731 | 04.11.2020 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DK PA202070731 | [2023/22] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2022018262 | Datum: | 27.01.2022 | Sprache: | EN | [2022/04] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP4185616 | Datum: | 31.05.2023 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 27.01.2022 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2023/22] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 27.01.2022 | Klassifikation | IPC: | C07K16/28, A61K39/00, C07K14/725, C12N15/113 | [2023/22] | CPC: |
C07K16/2803 (EP);
A61K39/3955 (US);
A61K39/4611 (EP,US);
A61K39/4631 (EP,US);
A61K39/4633 (EP,US);
A61K39/4643 (US);
A61K39/464419 (EP,US);
A61P35/00 (US);
C07K16/2809 (EP);
C07K16/2851 (EP);
C07K16/2866 (EP);
C12N15/11 (US);
C12N15/1138 (EP,US);
C12N15/907 (US);
C12N5/0636 (US);
C12N9/22 (EP,US);
A61K2039/505 (EP);
A61K2039/507 (EP);
A61K2039/5158 (US);
C07K14/7051 (EP);
C07K2317/622 (EP);
C07K2317/73 (EP);
C07K2319/03 (EP);
C12N2310/14 (EP);
C12N2310/20 (EP);
C12N2501/2302 (US);
C12N2501/51 (US);
C12N2501/515 (US)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2023/22] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | T-ZELLEN ZUR EXPRESSION VON IMMUNZELL-ENGAGERN IN ALLOGENEN EINSTELLUNGEN | [2023/22] | Englisch: | T-CELLS EXPRESSING IMMUNE CELL ENGAGERS IN ALLOGENIC SETTINGS | [2023/22] | Französisch: | LYMPHOCYTES T EXPRIMANT DES ACTIVATEURS DE CELLULES IMMUNITAIRES DANS DES RÉGLAGES ALLOGÉNIQUES | [2023/22] | Eintritt in die regionale Phase | 23.02.2023 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 23.02.2023 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 23.02.2023 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 23.02.2023 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 23.02.2023 | Prüfungsantrag gestellt [2023/22] | 23.02.2023 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 27.07.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 24.07.2024 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [Y]WO2004106381 (MICROMET AG [DE], et al); | [XY]WO2018073393 (CELLECTIS [FR]); | [Y]WO2019112899 (FATE THEREPEUTICS INC [US]); | [A]WO2019129851 (CELLECTIS [FR]); | [Y]US2019307799 (BONIFANT CHALLICE [US], et al); | [YP]WO2020210235 (UNIV PENNSYLVANIA [US]); | vom Anmelder | US4683195 | US5858358 | US5883223 | US6352694 | US6534055 | US6692964 | WO2004067736 | US6797514 | WO2004083379 | US6867041 | US6887466 | US6905680 | US6905681 | US6905874 | US2006121005 | US7067318 | US7144575 | US7172869 | US7175843 | US7232566 | WO2013176915 | WO2014039523 | WO2014184744 | WO2015075195 | WO2015136001 | WO2016120216 | WO2019106163 | WO2020113164 |