EP4005662 - FLÜGELRADANORDNUNG ZUM DISPERGIEREN VON FESTSTOFF IN EINER FLÜSSIGKEIT UND FESTSTOFF-FLÜSSIGKEITSMISCHVORRICHTUNG UNTER VERWENDUNG EINER FLÜGELRADANORDNUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Patent erteilt Status aktualisiert am 20.10.2023 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 14.06.2023 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 29.04.2022 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 20.08.2021 | Letztes Ereignis Tooltip | 30.08.2024 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MC | veröffentlicht am 02.10.2024 [2024/40] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Shangshui Smartech Ltd. No. 201, Pingzhui Main Plant Huakong Sege Plant No. 6, Lanzhu East Road Zhukeng Community, Longtian Street, Pingshan District Shenzhen, Guangdong 518118 / CN | [2023/47] |
Frühere [2023/27] | Für alle benannten Staaten Shenzhen Shangshui Intelligent Co., Ltd. No. 201, Pingzhui Main Plant Huakong Sege Plant No. 6, Lanzhu East Road Zhukeng Community, Longtian Street, Pingshan District Shenzhen, Guangdong 518118 / CN | ||
Frühere [2022/22] | Für alle benannten Staaten Shenzhen Shangshui Smart Equipment Co. Ltd. 7th Floor, Building B4C, Yingzhan Industrial Park Longtian Street Office Pingshan District Shenzhen, Guangdong 518172 / CN | Erfinder | 01 /
SHI, Qiao 7th Floor, Building B4C Yingzhan Industrial Park Longtian Street Office Pingshan District, Shenzhen Guangdong 518172 / CN | 02 /
BAI, Shujuan 7th Floor, Building B4C Yingzhan Industrial Park Longtian Street Office Pingshan District, Shenzhen Guangdong 518172 / CN | 03 /
LI, Tongzhu 7th Floor, Building B4C Yingzhan Industrial Park Longtian Street Office Pingshan District, Shenzhen Guangdong 518172 / CN | 04 /
OU, Quanxun 7th Floor, Building B4C Yingzhan Industrial Park Longtian Street Office Pingshan District, Shenzhen Guangdong 518172 / CN | [2022/22] | Vertreter | M. Zardi & Co S.A. Via G. B. Pioda, 6 6900 Lugano / CH | [2023/47] |
Frühere [2022/22] | Schmid, Wolfgang Lorenz & Kollegen Patentanwälte Partnerschaftsgesellschaft mbB Alte Ulmer Strasse 2 89522 Heidenheim / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 21753439.5 | 12.01.2021 | [2022/22] | WO2021CN71151 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | CN20201085377 | 10.02.2020 Ursprünglich veröffentlichtes Format: CN202010085377 | [2022/22] | Anmeldesprache | ZH | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2021159900 | Datum: | 19.08.2021 | Sprache: | ZH | [2021/33] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP4005662 | Datum: | 01.06.2022 | Sprache: | EN | [2022/22] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP4005662 | Datum: | 22.11.2023 | Sprache: | EN | [2023/47] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | CN | 19.08.2021 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 30.11.2022 | Klassifikation | IPC: | B01F23/53, B01F27/117, B01F27/271, B01F27/272, B01F27/81 | [2022/52] | CPC: |
B01F27/117 (EP,CN,KR,US);
B01F27/113 (KR,US);
B01F27/11 (CN);
B01F23/53 (EP,KR,US);
B01F27/271 (EP,US);
B01F27/272 (EP,US);
B01F27/8111 (EP,US)
(-)
|
Frühere IPC [2022/22] | B01F7/16, B01F7/00, B01F3/12 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2022/22] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | KH | Noch nicht entrichtet | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | TN | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | FLÜGELRADANORDNUNG ZUM DISPERGIEREN VON FESTSTOFF IN EINER FLÜSSIGKEIT UND FESTSTOFF-FLÜSSIGKEITSMISCHVORRICHTUNG UNTER VERWENDUNG EINER FLÜGELRADANORDNUNG | [2022/22] | Englisch: | IMPELLER ASSEMBLY FOR DISPERSING SOLID IN LIQUID AND SOLID-LIQUID MIXING DEVICE USING IMPELLER ASSEMBLY | [2022/22] | Französisch: | ENSEMBLE TURBINE POUR DISPERSER UN SOLIDE DANS UN LIQUIDE ET DISPOSITIF DE MÉLANGE SOLIDE-LIQUIDE UTILISANT L'ENSEMBLE TURBINE | [2022/22] | Eintritt in die regionale Phase | 28.02.2022 | Übersetzung eingereicht | 28.02.2022 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 28.02.2022 | Recherchengebühr entrichtet | 28.02.2022 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 28.02.2022 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 28.02.2022 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 28.02.2022 | Prüfungsantrag gestellt [2022/22] | 10.01.2023 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 15.06.2023 | Ankündigung der Patenterteilung | 13.10.2023 | Erteilungsgebühr entrichtet | 13.10.2023 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 13.10.2023 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 26.01.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AT | 22.11.2023 | CZ | 22.11.2023 | DK | 22.11.2023 | EE | 22.11.2023 | HR | 22.11.2023 | IT | 22.11.2023 | LT | 22.11.2023 | LV | 22.11.2023 | MC | 22.11.2023 | NL | 22.11.2023 | PL | 22.11.2023 | RO | 22.11.2023 | RS | 22.11.2023 | SE | 22.11.2023 | SK | 22.11.2023 | SM | 22.11.2023 | BG | 22.02.2024 | NO | 22.02.2024 | GR | 23.02.2024 | IS | 22.03.2024 | PT | 22.03.2024 | [2024/40] |
Frühere [2024/36] | AT | 22.11.2023 | |
CZ | 22.11.2023 | ||
DK | 22.11.2023 | ||
EE | 22.11.2023 | ||
HR | 22.11.2023 | ||
IT | 22.11.2023 | ||
LT | 22.11.2023 | ||
LV | 22.11.2023 | ||
NL | 22.11.2023 | ||
PL | 22.11.2023 | ||
RO | 22.11.2023 | ||
RS | 22.11.2023 | ||
SE | 22.11.2023 | ||
SK | 22.11.2023 | ||
SM | 22.11.2023 | ||
BG | 22.02.2024 | ||
NO | 22.02.2024 | ||
GR | 23.02.2024 | ||
IS | 22.03.2024 | ||
PT | 22.03.2024 | ||
Frühere [2024/35] | AT | 22.11.2023 | |
CZ | 22.11.2023 | ||
DK | 22.11.2023 | ||
EE | 22.11.2023 | ||
HR | 22.11.2023 | ||
LT | 22.11.2023 | ||
LV | 22.11.2023 | ||
NL | 22.11.2023 | ||
PL | 22.11.2023 | ||
RO | 22.11.2023 | ||
RS | 22.11.2023 | ||
SE | 22.11.2023 | ||
SM | 22.11.2023 | ||
BG | 22.02.2024 | ||
NO | 22.02.2024 | ||
GR | 23.02.2024 | ||
IS | 22.03.2024 | ||
PT | 22.03.2024 | ||
Frühere [2024/33] | AT | 22.11.2023 | |
DK | 22.11.2023 | ||
HR | 22.11.2023 | ||
LT | 22.11.2023 | ||
LV | 22.11.2023 | ||
NL | 22.11.2023 | ||
PL | 22.11.2023 | ||
RS | 22.11.2023 | ||
SE | 22.11.2023 | ||
SM | 22.11.2023 | ||
BG | 22.02.2024 | ||
NO | 22.02.2024 | ||
GR | 23.02.2024 | ||
IS | 22.03.2024 | ||
PT | 22.03.2024 | ||
Frühere [2024/27] | AT | 22.11.2023 | |
HR | 22.11.2023 | ||
LT | 22.11.2023 | ||
LV | 22.11.2023 | ||
NL | 22.11.2023 | ||
PL | 22.11.2023 | ||
RS | 22.11.2023 | ||
SE | 22.11.2023 | ||
BG | 22.02.2024 | ||
NO | 22.02.2024 | ||
GR | 23.02.2024 | ||
IS | 22.03.2024 | ||
PT | 22.03.2024 | ||
Frühere [2024/23] | AT | 22.11.2023 | |
LT | 22.11.2023 | ||
NL | 22.11.2023 | ||
BG | 22.02.2024 | ||
GR | 23.02.2024 | ||
IS | 22.03.2024 | ||
PT | 22.03.2024 | ||
Frühere [2024/21] | LT | 22.11.2023 | |
NL | 22.11.2023 | ||
BG | 22.02.2024 | ||
GR | 23.02.2024 | ||
IS | 22.03.2024 | ||
Frühere [2024/20] | GR | 23.02.2024 | |
IS | 22.03.2024 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]AT372298B (BOCKWOLDT HANS PETER [DE]); | [A]US6241472 (BOSCH EDWARD T [US], et al); | [A]US2009252845 (SOUTHWICK KENNETH J [US]); | [A]CN109499404 (ROSS WUXI EQUIP CO LTD); | [AD]CN110394082 (SHENZHEN SHANGSHUI INTELLIGENT EQUIPMENT CO LTD) | Internationale Recherche | [A]JP2006036857 (SAKATA INKS); | [A]CN103041729 (OSTAR TECH CO LTD); | [Y]CN108671789 (ROSS WUXI EQUIP CO LTD); | [A]WO2019065986 (MEIJI CO LTD [JP]); | [Y]CN109600995 (HIROSHIMA METAL & MACHINERY CO LTD); | [Y]CN110215857 (SHENZHEN SHANGSHUI INTELLIGENT EQUIPMENT CO LTD); | [Y]CN110394082 (SHENZHEN SHANGSHUI INTELLIGENT EQUIPMENT CO LTD); | [PX]CN111249941 (SHENZHEN SHANGSHUI INTELLIGENT EQUIPMENT CO LTD) | vom Anmelder | CN110235528 | CN110394082 |