EP4084862 - VORRICHTUNG UND VERFAHREN ZUR NEUROMODULATION MIT MIKROMAGNETISCHEN HYBRIDWELLENFORMEN MIT GESCHLOSSENER SCHLEIFE ZUR SCHMERZLINDERUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 07.10.2022 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 20.08.2021 | Letztes Ereignis Tooltip | 08.03.2024 | Änderung durch den Anmelder | Anmelder | Für alle benannten Staaten Quantum Nanostim LLC 213 126th Ave. Treasure Island, FL 33706 / US | [2022/45] | Erfinder | 01 /
REILLY, Thomas 213 126th Ave. Treasure Island, FL 33706 / US | [2022/45] | Vertreter | Bewley, Ewan Stuart InCompass IP Europe Limited 51 Paddock Mead Harlow, Essex CM18 7RR / GB | [N/P] |
Frühere [2022/45] | inCompass IP Europe Limited 51 Paddock Mead Harlow, Essex CM18 7RR / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 21754513.6 | 12.02.2021 | [2022/45] | WO2021US17783 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US202062975811P | 13.02.2020 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 202062975811 P | [2022/45] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2021163428 | Datum: | 19.08.2021 | Sprache: | EN | [2021/33] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP4084862 | Datum: | 09.11.2022 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 19.08.2021 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2022/45] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | US | 19.08.2021 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 05.01.2024 | Klassifikation | IPC: | A61N1/372, A61N1/05, A61N1/32, A61N1/378 | [2022/45] | CPC: |
A61N1/0551 (EP,IL);
A61N2/008 (US);
A61N1/36071 (EP,IL);
A61N1/40 (EP,IL);
A61N2/002 (US);
A61N2/006 (US);
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2022/45] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VORRICHTUNG UND VERFAHREN ZUR NEUROMODULATION MIT MIKROMAGNETISCHEN HYBRIDWELLENFORMEN MIT GESCHLOSSENER SCHLEIFE ZUR SCHMERZLINDERUNG | [2022/45] | Englisch: | DEVICE FOR, AND METHOD OF, NEUROMODULATION WITH CLOSED- LOOP MICROMAGNETIC HYBRID WAVEFORMS TO RELIEVE PAIN | [2022/45] | Französisch: | DISPOSITIF ET PROCÉDÉ DE NEUROMODULATION À FORMES D'ONDE HYBRIDES MICROMAGNÉTIQUES EN BOUCLE FERMÉE POUR SOULAGER LA DOULEUR | [2022/45] | Eintritt in die regionale Phase | 04.08.2022 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 04.08.2022 | Recherchengebühr entrichtet | 04.08.2022 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 04.08.2022 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 04.08.2022 | Prüfungsantrag gestellt [2022/45] | 07.03.2024 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 07.03.2024 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 15.12.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 14.12.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XA]US2011190858 (GERBER MARTIN T [US], et al); | [A]US2012130461 (OLSEN JAMES M [US], et al); | [A]EP2111253 (SPINAL MODULATION INC [US]) | Internationale Recherche | [A]US7813803 (HERUTH KENNETH T [US], et al) [A] 1-26* entire document *; | [A]US2012310140 (KRAMER JEFFERY [US], et al) [A] 1-26 * entire document *; | [A]US2013172774 (CROWDER TARA L [US], et al) [A] 1-26 * entire document *; | [A]US10039930 (VALLEJO RICARDO [US], et al) [A] 1-26 * entire document *; | [A]US10493276 (MOFFITT MICHAEL A [US], et al) [A] 1-26 * entire document * | vom Anmelder | US2011190858 |