EP4046076 - NEURONAL-SYMBOLISCHES RECHNEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 07.06.2024 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 22.07.2022 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 17.09.2021 | Letztes Ereignis Tooltip | 07.06.2024 | Neuer Eintrag: Absendung des Prüfungsberichts + Frist | 07.06.2024 | Erster Prüfungsbericht | Anmelder | Für alle benannten Staaten SRI International 333 Ravenswood Avenue Menlo Park, CA 94025-3539 / US | [2022/34] | Erfinder | 01 /
BYRNES, John 13234 Frame Court Poway, CA 92064 / US | 02 /
ROHWER, Richard 11162 Promesa Drive San Diego, CA 92124 / US | 03 /
SILBERFARB, Andrew 13550 Russet Leaf Lane San Diego, CA 92129 / US | [2022/34] | Vertreter | D Young & Co LLP 3 Noble Street London EC2V 7BQ / GB | [N/P] |
Frühere [2022/34] | D Young & Co LLP 120 Holborn London EC1N 2DY / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 21768909.0 | 15.03.2021 | [2022/34] | WO2021US22401 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US202062987687P | 10.03.2020 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 202062987687 P | [2022/34] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2021184013 | Datum: | 16.09.2021 | Sprache: | EN | [2021/37] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP4046076 | Datum: | 24.08.2022 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 16.09.2021 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2022/34] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | US | 16.09.2021 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 31.10.2023 | Klassifikation | IPC: | G06N3/02, G06N7/00, H03K19/00, G06N3/042, G06N3/084 | [2023/48] | CPC: |
G06N3/084 (EP,US);
G06N3/042 (EP,US)
|
Frühere IPC [2022/34] | G06N3/02, G06N7/00, H03K19/00 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2022/34] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | NEURONAL-SYMBOLISCHES RECHNEN | [2022/34] | Englisch: | NEURAL-SYMBOLIC COMPUTING | [2022/34] | Französisch: | CALCUL NEUROSYMBOLIQUE | [2022/34] | Eintritt in die regionale Phase | 17.05.2022 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 17.05.2022 | Recherchengebühr entrichtet | 17.05.2022 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 17.05.2022 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 17.05.2022 | Prüfungsantrag gestellt [2022/34] | 15.05.2024 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 15.05.2024 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 06.06.2024 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | Antrag auf Wiedereinsetzung: | 13.06.2022 | Datum des Antrags | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 27.03.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 03.01.2024 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [I]EP3291146 (FUJITSU LTD [JP]); | [I]WO2018208813 (STANFORD RES INST INT [US]); | Internationale Recherche | [A]US2005194993 (LABLANS PETER [US]) [A] 1-20 * entire document *; | [A]US2007239632 (BURGES CHRISTOPHER J [US], et al) [A] 1-20 * entire document *; | [A]US2012158685 (WHITE RYEN W [US], et al) [A] 1-20 * entire document *; | [A]US2014201126 (ZADEH LOTFI A [US], et al) [A] 1-20* entire document *; | [A] - BESOLD et al., "Reasoning in non-probabilistic uncertainty: Logic programming and neural-symbolic computing as examples", Minds and Machines, vol. 27, no. 1, (2017309), pages 37 - 77, URL: https://arxiv.org/pdf/1701.05226.pdf, (20210510), XP036203005 [A] 1-20 * entire document * DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s11023-017-9428-3 | [A] - GARCEZ et al., "Neural-symbolic learning and reasoning: contributions and challenges", City, University of London Institutional Repository, (20150512), URL: https://openaccess.city.ac.uk/id/eprint/11838, (20210510), XP055854411 [A] 1-20 * entire document * |