EP4131316 - LEISTUNGSVORRICHTUNG ZUR KONTINUIERLICHEN ERKENNUNG VON EIN- UND AUSSTIEGSPOSITIONEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 06.01.2023 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 09.10.2021 | Letztes Ereignis Tooltip | 11.03.2024 | Das Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist, wurde festgestellt | 11.03.2024 | Änderung durch den Anmelder | Anmelder | Für alle benannten Staaten LS ELECTRIC CO., LTD. LS Tower 127, LS-ro, Dongan-gu Anyang-si Gyeonggi-do 14119 / KR | [2023/06] | Erfinder | 01 /
KIM, Young 40, LS-ro 116beon-gil, Dongan-gu Anyang-si Gyeonggi-do 14118 / KR | 02 /
SEO, Min-Kyu 40, LS-ro 116beon-gil, Dongan-gu Anyang-si Gyeonggi-do 14118 / KR | [2023/06] | Vertreter | K&L Gates LLP Karolinen Karree Karlstraße 12 80333 München / DE | [2023/06] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 21780263.6 | 29.03.2021 | [2023/06] | WO2021KR03874 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | KR20200041146 | 03.04.2020 Ursprünglich veröffentlichtes Format: KR 20200041146 | [2023/06] | Anmeldesprache | KO | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2021201538 | Datum: | 07.10.2021 | Sprache: | KO | [2021/40] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP4131316 | Datum: | 08.02.2023 | Sprache: | EN | [2023/06] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | KR | 07.10.2021 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 09.08.2023 | Klassifikation | IPC: | H01H71/52, H01H71/04, H01H71/06, H02B11/127, H02B11/10 | [2023/36] | CPC: |
H02B11/167 (EP,US);
H01H71/522 (KR);
H02B1/36 (US);
H01H71/04 (KR);
H01H71/06 (KR);
H02B11/02 (EP);
|
Frühere IPC [2023/06] | H01H71/52, H01H71/04, H01H71/06, H02B11/127 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2023/06] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | LEISTUNGSVORRICHTUNG ZUR KONTINUIERLICHEN ERKENNUNG VON EIN- UND AUSSTIEGSPOSITIONEN | [2023/06] | Englisch: | POWER DEVICE FOR CONTINUOUSLY DETECTING ENTRY AND EXIT POSITIONS | [2023/06] | Französisch: | DISPOSITIF DE PUISSANCE PERMETTANT DE DÉTECTER EN CONTINU DES POSITIONS D'ENTRÉE ET DE SORTIE | [2023/06] | Eintritt in die regionale Phase | 07.10.2022 | Übersetzung eingereicht | 07.10.2022 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 07.10.2022 | Recherchengebühr entrichtet | 07.10.2022 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 07.10.2022 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 07.10.2022 | Prüfungsantrag gestellt [2023/06] | 08.03.2024 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 08.03.2024 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 07.10.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 03.01.2024 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]KR200340100Y ; | [A]WO2017011536 (ABB SCHWEIZ AG [CH], et al); | [IA]CN107275970 (ZHONGKE ELECTRIC POWER EQUIPMENT GROUP CO LTD); | [IA]CN109861125 (YINCHUAN LIHENG ELECTRICAL EQUIPMENT CO LTD) | Internationale Recherche | [A]KR19990055497 ; | [Y]KR200340100Y ; | [Y]KR20110037793 (LSIS CO LTD [KR]); | [A]KR20130000281 (LSIS CO LTD [KR]); | [Y]JP2014033590 (CHUGOKU ELECTRIC POWER) |