EP4129176 - BIOSENSOR [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 06.01.2023 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 08.06.2022 | Letztes Ereignis Tooltip | 08.03.2024 | Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet | Anmelder | Für alle benannten Staaten Nitto Denko Corporation 1-1-2, Shimohozumi Ibaraki-shi, Osaka 567-8680 / JP | [2023/06] | Erfinder | 01 /
YOSHIOKA, Ryoma c/o Nitto Denko Corporation, 1-1-2, Shimohozumi Ibaraki-shi, Osaka 567-8680 / JP | 02 /
KONDO, Sota c/o Nitto Denko Corporation, 1-1-2, Shimohozumi Ibaraki-shi, Osaka 567-8680 / JP | 03 /
ODANE, Chiharu c/o Nitto Denko Corporation, 1-1-2, Shimohozumi Ibaraki-shi, Osaka 567-8680 / JP | [2023/06] | Vertreter | Hoffmann Eitle Patent- und Rechtsanwälte PartmbB Arabellastraße 30 81925 München / DE | [2023/06] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 21780568.8 | 25.03.2021 | [2023/06] | WO2021JP12649 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP20200059649 | 30.03.2020 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2020059649 | [2023/06] | Anmeldesprache | JA | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2021200575 | Datum: | 07.10.2021 | Sprache: | JA | [2021/40] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP4129176 | Datum: | 08.02.2023 | Sprache: | EN | [2023/06] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | JP | 07.10.2021 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 29.06.2023 | Klassifikation | IPC: | A61B5/25, A61B5/00, A61B5/257 | [2023/31] | CPC: |
A61B5/6833 (EP);
A61B5/257 (EP,US);
A61B5/263 (US);
A61B2560/0412 (EP);
A61B2562/125 (US);
A61B2562/164 (US);
A61B2562/18 (EP)
(-)
|
Frühere IPC [2023/06] | A61B5/25 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2023/06] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | BIOSENSOR | [2023/06] | Englisch: | BIOSENSOR | [2023/06] | Französisch: | BIOCAPTEUR | [2023/06] | Eintritt in die regionale Phase | 21.09.2022 | Übersetzung eingereicht | 21.09.2022 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 21.09.2022 | Recherchengebühr entrichtet | 21.09.2022 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 21.09.2022 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 21.09.2022 | Prüfungsantrag gestellt [2023/06] | 29.12.2023 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 29.12.2023 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 15.03.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 08.03.2024 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US2014303521 (NAKAMURA OSAMU [JP], et al) [A] 1-11 * abstract * * claims 1,2 ** the whole document *; | [XI]US2017164860 (HUNG MING-WEI [TW], et al) [X] 1-4,11 * abstract * * paragraphs [0028] - [0034] - [0042]; figures 1-3; claims 1,5,7 * [I] 5-10; | [A]WO2019131203 (MURATA MANUFACTURING CO [JP]) [A] 1-11 * abstract * * paragraphs [0035] , [0036]; figure 2 * * the whole document * | Internationale Recherche | [A]JPS62284629 (MINNESOTA MINING & MFG) [A] 1-11 * , entire text, all drawings *; | [A]JP2013531512 (IRHYTHM TECHNOLOGIES, INC.) [A] 1-11* , entire text, all drawings *; | [A]JP2016515022 (VITAL CONNECT INC.) [A] 1-11 * , entire text, all drawings *; | [A]WO2017068751 (NEC CORP [JP]) [A] 1-11 * , entire text, all drawings * | vom Anmelder | JPH0237618B | JP2020059649 |