EP4127802 - ROBUSTE PUSH-PULL-GLASFASERVERBINDUNGSSYSTEME [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 06.01.2023 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 08.06.2022 | Letztes Ereignis Tooltip | 13.09.2024 | Änderung durch den Anmelder | Anmelder | Für alle benannten Staaten CommScope Technologies LLC 1100 CommScope Place SE Hickory, NC 28602 / US | [2023/06] | Erfinder | 01 /
LU, Yu CommScope, Attention: IP Legal Department, 1100 CommScope Place SE Hickory, North Carolina 28602 / US | 02 /
KOSTECKA, Ryan CommScope, Attention: IP Legal Department, 1100 CommScope Place SE Hickory, North Carolina 28602 / US | 03 /
DIEPSTRATEN, Patrick Jacques Ann CommScope, Attention: IP Legal Department, 1100 CommScope Place SE Hickory, North Carolina 28602 / US | [2023/06] | Vertreter | Murgitroyd & Company 165-169 Scotland Street Glasgow G5 8PL / GB | [N/P] |
Frühere [2023/06] | Murgitroyd & Company Murgitroyd House 165-169 Scotland Street Glasgow G5 8PL / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 21781363.3 | 02.04.2021 | [2023/06] | WO2021US25599 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US202063004400P | 02.04.2020 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 202063004400 P | US202063089678P | 09.10.2020 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 202063089678 P | [2023/06] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2021203012 | Datum: | 07.10.2021 | Sprache: | EN | [2021/40] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP4127802 | Datum: | 08.02.2023 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 07.10.2021 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2023/06] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | KR | 07.10.2021 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 21.02.2024 | Klassifikation | IPC: | G02B6/38 | [2023/06] | CPC: |
G02B6/3825 (EP,US);
G02B6/3831 (US);
G02B6/3849 (EP,US);
G02B6/389 (EP);
G02B6/3891 (EP,US);
G02B6/3893 (EP,US);
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2023/06] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | ROBUSTE PUSH-PULL-GLASFASERVERBINDUNGSSYSTEME | [2023/06] | Englisch: | RUGGEDIZED PUSH-PULL FIBER OPTIC CONNECTION SYSTEMS | [2023/06] | Französisch: | SYSTÈMES DE CONNEXION POUSSER-TIRER POUR FIBRES OPTIQUES RENFORCÉS PAR PASTILLE | [2023/06] | Eintritt in die regionale Phase | 19.09.2022 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 19.09.2022 | Recherchengebühr entrichtet | 19.09.2022 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 19.09.2022 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 19.09.2022 | Prüfungsantrag gestellt [2023/06] | 10.09.2024 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 10.09.2024 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 27.04.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 29.04.2024 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XI]CN108318975 (FIBERHOME TELECOMMUNICATION TECH CO LTD) [X] 1,9,11,13 * figures 1-10 * * paragraphs [0075] - [0136] * * claim 3 *[I] 2-8,10,12,14,15; | [XI]CN109239857 (YANGTZE OPTICAL FIBRE & CABLE JOINT STOCK LTD CO) [X] 1-4,6,9,11,13 * figures 1-9, 11, 12 * * paragraphs [0013] , [ 0028] , [ 0029] * * claims 8, 9 * [I] 5,7,8,10,12,14,15 | Internationale Recherche | [XY]WO2018065293 (HUBER SUHNER [CH]) [X] 1-8,16-17,28-29 * pages 3, 15-17 and figures 4-6, 10-12 * [Y] 30-41; | [Y]WO2019006195 (CORNING RES & DEV CORP [US]) [Y] 30-41 * paragraphs [0119]-[0121] and figures 40-51 *; | [A]US2019041587 (WALDRON MARK [US], et al) [A] 1-8,16-17,28-41* claim 1 and figure 3 *; | [A]US2019137697 (JENSEN JOSEPH CLINTON [US], et al) [A] 1-8,16-17,28-41 * claim 1 and figure 3 *; | [A]US2019384017 (LU YU [US]) [A] 1-8,16-17,28-41 * paragraphs [0047]-[0052] and figure 7 * |