Datum | Beschreibung | Europäisches Patentblatt, Datum und Nummer |
---|---|---|
13.09.2024 | Änderung durch den Anmelder | |
12.09.2024 | Das Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist, wurde festgestellt | |
29.04.2024 | Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet | |
22.02.2024 | Ergänzender Recherchenbericht | veröffentlicht am 20.03.2024 [2024/12] |
16.02.2024 | Änderung - Klassifikation | veröffentlicht am 20.03.2024 [2024/12] |
09.06.2023 | Änderung: Validierungsstaat(en) | veröffentlicht am 12.07.2023 [2023/28] |
09.06.2023 | Änderung - Erstreckungsstaaten | veröffentlicht am 12.07.2023 [2023/28] |
12.05.2023 | Änderung durch den Anmelder | |
28.04.2023 | Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet | |
06.01.2023 | Veröffentlichung in Abschnitt I.1 des Patentblatts | veröffentlicht am 08.02.2023 [2023/06] |
06.01.2023 | Prüfungsantrag gestellt | veröffentlicht am 08.02.2023 [2023/06] |
13.12.2022 | PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung | |
07.10.2022 | PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung | |
20.09.2022 | PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung | |
19.09.2022 | Änderung - Vertreter | |
19.09.2022 | PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung | |
08.06.2022 | Neuer Eintrag: Anmelder oder Erfinder | |
08.06.2022 | PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |