EP4030421 - VERFAHREN ZUR UMWANDLUNG DER SPRACHMERKMALE VON SPRACHE [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 03.05.2024 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 17.06.2022 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 27.05.2022 | ||
Frühere | unbekannt Status aktualisiert am 16.10.2021 | Letztes Ereignis Tooltip | 03.05.2024 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 05.06.2024 [2024/23] | Anmelder | Für alle benannten Staaten MINDS LAB INC. Rm.307, 96, Gajeongbuk-ro Yuseong-gu Daejeon 34111 / KR | [N/P] |
Frühere [2022/29] | Für alle benannten Staaten MINDS LAB INC. Rm.307, 96, Gajeongbuk-ro Yuseong-gu, Daejeon 34111 / KR | Erfinder | 01 /
CHOI, Hong Seop Yongin-si Gyeonggi-do 16859 / KR | 02 /
PARK, Seung Won Yongin-si Gyeonggi-do 16857 / KR | [2022/29] | Vertreter | Loyer & Abello 9, rue Anatole de la Forge 75017 Paris / FR | [2022/29] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 21783381.3 | 03.08.2021 | [2022/29] | WO2021KR10116 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | KR20200154581 | 18.11.2020 Ursprünglich veröffentlichtes Format: KR 20200154581 | [2022/29] | Anmeldesprache | KO | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2022108040 | Datum: | 27.05.2022 | Sprache: | KO | [2022/21] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP4030421 | Datum: | 20.07.2022 | Sprache: | EN | [2022/29] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | KR | 27.05.2022 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 12.06.2023 | Klassifikation | IPC: | G10L21/007, G10L13/033, G10L13/08, G10L13/02, G10L13/047, G10L15/26, G10L15/06, G10L15/04, G06N3/08, G06N3/044, G06N3/045, G06N3/084 | [2023/28] | CPC: |
G10L21/007 (EP);
G10L21/013 (US);
G06N3/044 (EP);
G06N3/045 (EP,US);
G06N3/08 (US);
G06N3/084 (EP);
G10L13/02 (EP);
G10L25/30 (US);
G10L13/033 (EP);
G10L13/047 (EP);
G10L13/08 (EP);
G10L15/26 (EP);
G10L2021/0135 (EP,US)
(-)
|
Frühere IPC [2022/29] | G10L13/033, G10L13/08, G10L15/26, G10L15/06, G10L15/04, G06N3/08 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2022/29] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN ZUR UMWANDLUNG DER SPRACHMERKMALE VON SPRACHE | [2022/29] | Englisch: | METHOD FOR CONVERTING VOICE FEATURE OF VOICE | [2022/29] | Französisch: | PROCÉDÉ DE CONVERSION D'UNE CARACTÉRISTIQUE VOCALE DE LA VOIX | [2022/29] | Eintritt in die regionale Phase | 15.10.2021 | Übersetzung eingereicht | 15.10.2021 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 15.10.2021 | Recherchengebühr entrichtet | 15.10.2021 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 15.10.2021 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 15.10.2021 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 15.10.2021 | Prüfungsantrag gestellt [2022/29] | 10.01.2024 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2024/23] | 01.02.2024 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [2024/23] | Entrichtete Gebühren | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.08.2023 | 03   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US2019385628 (NAKASHIKA TORU [JP]) [A] 1-5 * paragraphs [0003] , [0039] - [0054] * * figure 1 *; | [A]US2020082806 (KIM TAESU [KR], et al) [A] 1-5 * paragraphs [0041] , [0066] - [0075] - [0078] ** figures 8, 10 *; | [A] - TAKASHI NOSE ET AL, "Speaker-independent HMM-based voice conversion using adaptive quantization of the fundamental frequency", SPEECH COMMUNICATION, ELSEVIER SCIENCE PUBLISHERS , AMSTERDAM, NL, vol. 53, no. 7, doi:10.1016/J.SPECOM.2011.05.001, ISSN 0167-6393, (20110502), pages 973 - 985, (20110510), XP028378127 [A] 1-5 * section 3.4 * * figure 3 * DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.specom.2011.05.001 | Internationale Recherche | [A]JP2008058696 (NARA INST SCIENCE & TECHNOLOGY, et al); | [Y]KR101666930B (UNIV SEOUL NAT R & DB FOUND [KR]); | [A]US2018342256 (HUFFMAN WILLIAM CARTER [US], et al); |