EP4134762 - BEARBEITUNGSVERFAHREN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 13.01.2023 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 16.10.2021 | Letztes Ereignis Tooltip | 23.03.2024 | Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet | Anmelder | Für alle benannten Staaten Makino Milling Machine Co., Ltd. 3-19 Nakane 2-chome Meguro-ku Tokyo 152-8578 / JP | [2023/07] | Erfinder | 01 /
KAWABE, Tomohiro c/o Makino Milling Machine Co., Ltd. 2-301 Hanasakidai, Moriyama-ku Nagoya-shi, Aichi 243-0303 / JP | [2023/07] | Vertreter | McWilliams, David John Withers & Rogers LLP 2 London Bridge London SE1 9RA / GB | [2023/07] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 21784255.8 | 09.04.2021 | [2023/07] | WO2021JP15080 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP20200071116 | 10.04.2020 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2020071116 | [2023/07] | Anmeldesprache | JA | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2021206172 | Datum: | 14.10.2021 | Sprache: | JA | [2021/41] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP4134762 | Datum: | 15.02.2023 | Sprache: | EN | [2023/07] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | JP | 14.10.2021 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 19.03.2024 | Klassifikation | IPC: | G05B19/404, B23Q17/00, B23Q17/22 | [2023/07] | CPC: |
G05B19/401 (EP);
B23Q1/522 (EP);
B23Q1/54 (EP);
B23Q17/22 (EP);
G05B19/404 (EP);
G05B2219/37129 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2023/07] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | BEARBEITUNGSVERFAHREN | [2023/07] | Englisch: | MACHINING METHOD | [2023/07] | Französisch: | PROCÉDÉ D'USINAGE | [2023/07] | Eintritt in die regionale Phase | 30.09.2022 | Übersetzung eingereicht | 30.09.2022 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 30.09.2022 | Recherchengebühr entrichtet | 30.09.2022 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 30.09.2022 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 30.09.2022 | Prüfungsantrag gestellt [2023/07] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 30.03.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 22.03.2024 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XI]EP2208572 (MAKINO MILLING MACHINE [JP]); | Internationale Recherche | [X]WO2009057229 (MAKINO MILLING MACHINE [JP], et al) [X] 1-2, 5 * , p. 15, line 18 to p. 20, line 25, fig. 12-19 *; | [A]WO2012101742 (MITSUBISHI ELECTRIC CORP [JP], et al) [A] 1-5 * , entire text, all drawings *; | [A]WO2017130412 (NIKON CORP [JP]) [A] 1-5 * , entire text, all drawings *; | [A]KR20190002099 (HYUNDAI WIA CORP [KR]) [A] 1-5* entire text all drawinas *; | [A]JP2019040586 (FANUC LTD) [A] 1-5 * , entire text, all drawings * | vom Anmelder | JP2005061834 |