EP4208853 - VOLLINTEGRIERTES DIGITALES FARBMANAGEMENTSYSTEM [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 09.06.2023 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 11.03.2022 | ||
Frühere | unbekannt Status aktualisiert am 28.10.2021 | Letztes Ereignis Tooltip | 10.11.2023 | Änderung: Validierungsstaat(en) | veröffentlicht am 13.12.2023 [2023/50] | 10.11.2023 | Änderung - Erstreckungsstaaten | veröffentlicht am 13.12.2023 [2023/50] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Sun Chemical Corporation 35 Waterview Boulevard Parsippany, NJ 07054 / US | [2023/28] | Erfinder | 01 /
SCISCIOLI, Felice Maidstone Road Sidcup Kent DA14 5AE / GB | 02 /
RICH, Danny Carlstadt, New Jersey 07072 / US | 03 /
HAYDEN, Richard Yate, SO, BS37 7AA / GB | 04 /
LACHMANN, Joachim 3172 Niederwangen BE / CH | 05 /
KLAUS, Kurt 3172 Niederwangen BE / CH | 06 /
ZNAMENSKAYA, Olga 3172 Niederwangen BE / CH | 07 /
HAURI, Rainer 3172 Niederwangen BE / CH | [2023/28] | Vertreter | Carpmaels & Ransford LLP One Southampton Row London WC1B 5HA / GB | [2023/28] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 21790654.4 | 02.09.2021 | [2023/28] | WO2021US48813 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US202063074614P | 04.09.2020 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 202063074614 P | US202163161581P | 16.03.2021 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 202163161581 P | US202163190903P | 20.05.2021 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 202163190903 P | [2023/28] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2022051461 | Datum: | 10.03.2022 | Sprache: | EN | [2022/10] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP4208853 | Datum: | 12.07.2023 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 10.03.2022 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2023/28] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 10.03.2022 | Klassifikation | IPC: | G06T11/00 | [2023/28] | CPC: |
G06T11/001 (EP);
H04N1/54 (US);
B41F33/0045 (US);
G06T17/00 (US);
H04N1/6019 (US);
H04N5/265 (US)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2023/28] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VOLLINTEGRIERTES DIGITALES FARBMANAGEMENTSYSTEM | [2023/28] | Englisch: | FULLY INTEGRATED DIGITAL COLOR MANAGEMENT SYSTEM | [2023/28] | Französisch: | SYSTÈME DE GESTION NUMÉRIQUE DE COULEURS ENTIÈREMENT INTÉGRÉ | [2023/28] | Eintritt in die regionale Phase | 29.03.2023 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 29.03.2023 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 29.03.2023 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 28.06.2022 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: US | 29.03.2023 | Prüfungsantrag gestellt [2023/28] | 29.03.2023 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 08.11.2023 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 20.09.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]WO2015023487 (SUN CHEMICAL CORP [US], et al) [A] 1-7* the whole document *; | [Y]WO2018165667 (DIGIMARC CORP [US]) [Y] 1,4-6 * abstract * * page 16, line 16 - line 24 * * page 28, line 22 * * page 29, line 14 - line 27 * * page 30, line 21 - page 31, line 13 * * figure 4 *; | [Y] - Samadzadegan Sepideh, "Printing Beyond Color: Spectral and Specular Reproduction", (20160205), pages 1 - 163, URL: https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/5261/1/Diss_for_Publication.pdf, (20211217), XP055874250 [Y] 1,4-6 * page 104 - page 105 * * page 110 * | vom Anmelder | JPS5758367B | JPS604075B | US5929998 | CA2334048 | EP1209630 | US2002163640 | JP2003294530 | US6804390 | JP2005326389 | WO2006013320 | DE60117905T | US2007003691 | US7167246 | WO2007096402 | JP3996677B | WO2007149299 | US2008094638 | US7417764 | WO2008103405 | JP2008540089 | EP2036047 | JP2009527752 | EP2130013 | US7738149 | JP4623842B | WO2013049796 | CN103278459 | US9019514 | EP3048589 | US9404858 | WO2016159758 | NL1041256 | US2017176254 | EP3184990 | WO2018041727 | EP3368872 | US2019078936 | WO2019113606 | EP3500830 | US10508208 | US10613727 | - D.C. RICHV. LOVELLR. MARCUST. KREUTZ, "Modeling the Appearance of Metal-like Packaging Printing", Color Research & Application, (20170000), vol. 42, no. 1, pages 38 - 49 |