EP4232264 - VERFAHREN UND SYSTEM ZUR BEHANDLUNG EINES GENERATIV GEFERTIGTEN OBJEKTS [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 08.02.2024 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 28.07.2023 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 30.04.2022 | ||
Frühere | unbekannt Status aktualisiert am 24.11.2021 | Letztes Ereignis Tooltip | 08.06.2024 | Neuer Eintrag: Erwiderung auf den Prüfungsbericht | Anmelder | Für alle benannten Staaten Stratasys Ltd. 1 Holtzman Street Science Park P.O. Box 2496 7612401 Rehovot / IL | [2023/35] | Erfinder | 01 /
KUNO, Lev 9987500 Tzur-Hadassah / IL | 02 /
POKRASS, Mariana 7608620 Rehovot / IL | 03 /
RAVICH, Diana 4270128 Natania / IL | 04 /
SHELEF, Gil 7985600 Doar-Na Lachish Darom / IL | [2023/35] | Vertreter | Kramer, Dani Mathys & Squire The Shard 32 London Bridge Street London SE1 9SG / GB | [2023/35] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 21806410.3 | 21.10.2021 | [2023/35] | WO2021IL51250 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US202063094712P | 21.10.2020 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 202063094712 P | [2023/35] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2022085005 | Datum: | 28.04.2022 | Sprache: | EN | [2022/17] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP4232264 | Datum: | 30.08.2023 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 28.04.2022 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2023/35] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 28.04.2022 | Klassifikation | IPC: | B29C64/188, B29C44/56, B29C71/00, B29C71/04, B33Y40/20 | [2023/35] | CPC: |
B29C64/188 (EP,IL,US);
B29C35/08 (EP,IL);
B29C64/386 (EP,IL);
B29C71/02 (EP,IL);
B29C71/04 (EP,IL,US);
B33Y40/20 (EP,IL,US);
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2023/35] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN UND SYSTEM ZUR BEHANDLUNG EINES GENERATIV GEFERTIGTEN OBJEKTS | [2023/35] | Englisch: | METHOD AND SYSTEM FOR TREATING AN ADDITIVE MANUFACTURED OBJECT | [2023/35] | Französisch: | PROCÉDÉ ET SYSTÈME DE TRAITEMENT D'UN OBJET RÉALISÉ PAR FABRICATION ADDITIVE | [2023/35] | Eintritt in die regionale Phase | 17.05.2023 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 17.05.2023 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 17.05.2023 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 17.05.2023 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 17.05.2023 | Prüfungsantrag gestellt [2023/35] | 17.05.2023 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 07.02.2024 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 07.06.2024 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 19.10.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [XI]WO2014007399 (CMET INC [JP]) [X] 1,4-7,14,15 * claim - * * page 1 - page 46 * [I] 2,3,16-28; | [XI]WO2020157598 (3M INNOVATIVE PROPERTIES CO [US]) [X] 1,6-13,15 * page 12, line 3 - page 19, line 14 * * page 60, line 19 - page 62, line 21 * * page 72, line 14 - page 73, line 2 * * page 57, line 3 - page 57, line 22 * [I] 2,3,14,16-28; | [E]WO2021255150 (MAT3D S R L [IT]) [E] 1,7,8,10-13 * page 5, paragraph 2 * * page 1, paragraph 2 - paragraph 3 * * page 2, paragraph 8 - page 4, line 2 * * page 4, line 1 - line 9 * * page 7, line 6 from bottom of page - line line 3 from bootom of page ** examples 1,2 * | vom Anmelder | US6259979 | US6569373 | US6658314 | US6850334 | US6863859 | US2006054039 | US7183335 | US7209797 | US7225045 | US7300619 | US7500846 | US9031680 | US9227365 | WO2016009426 | WO2020065654 | - CAS , no. 162881-26-7 | US20010630948 | WO2020IL50396 |