EP4155832 - BILDERZEUGUNGSVORRICHTUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 24.02.2023 Datenbank zuletzt aktualisiert am 07.10.2024 | |
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 26.11.2021 | Letztes Ereignis Tooltip | 21.05.2024 | Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet | Anmelder | Für alle benannten Staaten KYOCERA Document Solutions Inc. 1-2-28, Tamatsukuri Chuo-ku Osaka-shi, Osaka, 540-8585 / JP | [2023/13] | Erfinder | 01 /
SATO, Takehiro Osaka-shi, Osaka 540-8585 / JP | [2023/13] | Vertreter | Viering, Jentschura & Partner mbB Patent- und Rechtsanwälte Grillparzerstraße 14 81675 München / DE | [2023/13] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 21808876.3 | 13.05.2021 | [2023/13] | WO2021JP18218 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP20200088324 | 20.05.2020 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2020088324 | [2023/13] | Anmeldesprache | JA | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2021235315 | Datum: | 25.11.2021 | Sprache: | JA | [2021/47] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP4155832 | Datum: | 29.03.2023 | Sprache: | EN | [2023/13] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | JP | 25.11.2021 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 29.04.2024 | Klassifikation | IPC: | G03G21/16, G03G15/20 | [2023/13] | CPC: |
G03G21/1619 (EP,US);
G03G21/1647 (EP,US);
G03G15/2017 (EP,US);
G03G15/2064 (EP,US);
G03G21/1685 (EP);
G03G21/1864 (US);
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2023/13] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | BILDERZEUGUNGSVORRICHTUNG | [2023/13] | Englisch: | IMAGE FORMATION DEVICE | [2023/13] | Französisch: | DISPOSITIF DE FORMATION D'IMAGE | [2023/13] | Eintritt in die regionale Phase | 18.11.2022 | Übersetzung eingereicht | 18.11.2022 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 18.11.2022 | Recherchengebühr entrichtet | 18.11.2022 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 18.11.2022 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 18.11.2022 | Prüfungsantrag gestellt [2023/13] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 23.05.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 21.05.2024 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]JP2004340997 (FUJI XEROX CO LTD); | [A]US2007059036 (YAMADA MASAHIKO [JP], et al) | Internationale Recherche | [A]JPS57142670 (MITA INDUSTRIAL CO LTD) [A] 1-7; | [A]JPH06507029 [A] 1-7; | [A]JP2000082881 (SHARP KK) [A] 1-7; | [A]US2006140675 (KIM YOUNG-MIN [KR], et al) [A] 1-7; | [A]JP2009265599 (RICOH KK) [A] 1-7; | [A]JP2015055786 (CANON KK) [A] 1-7; | [EA]JP2021086093 (KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS INC)[EA] 1-7 |