EP4153834 - VERBESSERUNGEN AN SCHARNIEREN ODER DERGLEICHEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 24.02.2023 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 26.11.2021 | Letztes Ereignis Tooltip | 11.05.2024 | Änderung durch den Anmelder | Anmelder | Für alle benannten Staaten D&D Group Pty Ltd Unit 6, 4-6 Aquatic Drive Frenchs Forest, New South Wales 2086 / AU | [2023/13] | Erfinder | 01 /
WILSON, Tom Manly, New South Wales 2095 / AU | [2023/13] | Vertreter | Cross, James Peter Archibald, et al Maucher Jenkins Seventh Floor Offices Artillery House 11-19 Artillery Row London SW1P 1RT / GB | [2023/13] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 21808932.4 | 19.05.2021 | [2023/13] | WO2021AU50470 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | AU20200901623 | 20.05.2020 Ursprünglich veröffentlichtes Format: AU 2020901623 | [2023/13] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2021232100 | Datum: | 25.11.2021 | Sprache: | EN | [2021/47] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP4153834 | Datum: | 29.03.2023 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 25.11.2021 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2023/13] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | AU | 25.11.2021 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 13.10.2023 | Klassifikation | IPC: | E05D7/04 | [2023/13] | CPC: |
E05D7/0415 (EP,AU);
E05D7/04 (AU);
E05D7/0009 (US);
E05D7/043 (EP,AU);
E05D2007/0469 (EP,AU);
E05D2007/0484 (EP,AU);
E05Y2600/12 (US);
E05Y2600/14 (EP,AU,US);
E05Y2600/312 (EP,AU,US);
E05Y2600/314 (EP,AU,US);
E05Y2600/502 (EP);
E05Y2600/632 (EP);
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2023/13] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERBESSERUNGEN AN SCHARNIEREN ODER DERGLEICHEN | [2023/13] | Englisch: | IMPROVEMENTS TO HINGES OR THE LIKE | [2023/13] | Französisch: | AMÉLIORATIONS APPORTÉES À DES CHARNIÈRES OU COMPOSANTS SIMILAIRES | [2023/13] | Eintritt in die regionale Phase | 29.11.2022 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 29.11.2022 | Recherchengebühr entrichtet | 29.11.2022 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 29.11.2022 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 29.11.2022 | Prüfungsantrag gestellt [2023/13] | 10.05.2024 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 10.05.2024 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 26.05.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 13.03.2024 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US2615194 (KREINER SYLVESTER J) [A] 1-15 * figures 1,2 *; | [A]EP0118050 (TEFO AG [CH]) [A] 1-15 * page 5, paragraph 3 - page 9, paragraph 1; figures 1,2,5-14 *; | [A]US6286185 (RAMSAUER DIETER [DE]) [A] 1-15 * figures 1,2 *; | [XAI]EP1348826 (NIEMANN HANS DIETER [DE]) [X] 1-7,10-15 * paragraph [0030] - paragraph [0045]; figures 2-18 * [A] 9 [I] 8; | [A]GB2482722 (TROJAN HARDWARE & DESIGN LTD [GB]) [A] 1-15* page 10, line 30 - page 15, line 12; figures 1-6 * | Internationale Recherche | [A]DE3813004 (LOH KG RITTAL WERK [DE]) [A] 1-23* Abstract; figures *; | [X]EP1348826 (NIEMANN HANS DIETER [DE]) [X] 1-23 * Abstract; figures 1-18; paragraphs 39-43 *; | [A]EP2949844 (WILH SCHLECHTENDAHL & SOEHNE GMBH & CO KG [DE]) [A] 1-23 * Abstract; figures * | vom Anmelder | US5584100 | EP1348826 | US2014075720 |