EP4241340 - VERBINDERBAUGRUPPE [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 11.08.2023 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 13.05.2022 | ||
Frühere | unbekannt Status aktualisiert am 03.12.2021 | Letztes Ereignis Tooltip | 06.08.2024 | Änderung - Vertreter | Anmelder | Für alle benannten Staaten HARTING Electric Stiftung & Co. KG Patentabteilung Wilhelm-Harting-Str. 1 32339 Espelkamp / DE | [2023/37] | Erfinder | 01 /
HELLIGE, Denny 32339 Espelkamp / DE | 02 /
WEN, Ensign Zhuhai, Guangdong, 519085 / CN | 03 /
BÖHMANN, Frank 32339 Espelkamp / DE | [2023/37] | Vertreter | Eisenführ Speiser Patentanwälte Rechtsanwälte PartGmbB Postfach 10 60 78 28060 Bremen / DE | [N/P] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 21810917.1 | 04.11.2021 | [2023/37] | WO2021DE100879 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | CN202011239802 | 09.11.2020 Ursprünglich veröffentlichtes Format: CN202011239802 | CN202110282328 | 16.03.2021 Ursprünglich veröffentlichtes Format: CN202110282328 | [2023/37] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2022096065 | Datum: | 12.05.2022 | Sprache: | DE | [2022/19] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP4241340 | Datum: | 13.09.2023 | Sprache: | DE | Die von der WIPO am 12.05.2022 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2023/37] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 12.05.2022 | Klassifikation | IPC: | H01R13/621, H01R13/639, H01R13/52, H01R13/629, H01R13/645 | [2023/37] | CPC: |
H01R13/639 (EP,CN,KR,US);
H01R13/5202 (CN,KR,US);
H01R13/5219 (EP,CN,KR,US);
H01R13/621 (EP,KR,US);
H01R13/62933 (EP,KR,US);
H01R13/631 (CN,KR);
H01R13/64 (CN,KR);
H01R13/6456 (EP,US);
H01R13/6581 (CN,KR,US);
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2023/37] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERBINDERBAUGRUPPE | [2023/37] | Englisch: | CONNECTOR ASSEMBLY | [2023/37] | Französisch: | MODULE DE CONNECTEUR | [2023/37] | Eintritt in die regionale Phase | 11.05.2023 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 11.05.2023 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 11.05.2023 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 15.05.2023 | Prüfungsantrag gestellt [2023/37] | 15.05.2023 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 11.12.2023 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 24.11.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. |