EP4224428 - VERFAHREN ZUR ERZEUGUNG EINES VIRTUELLEN 4D-KOPFES UND ZÄHNEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 04.06.2024 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 07.07.2023 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 08.04.2022 | ||
Frühere | unbekannt Status aktualisiert am 03.12.2021 | Letztes Ereignis Tooltip | 04.06.2024 | Neuer Eintrag: Ankündigung der Patenterteilung | Anmelder | Für alle benannten Staaten MOVUM TECH, S.L. Plaza Descubridor Diego de Ordás, 2 5°C 28003 Madrid / ES | [2023/32] | Erfinder | 01 /
BURGOS ARTIZZU, Xavier P. 28003 Madrid / ES | 02 /
PIEDRA CASCÓN, Wenceslao 28003 Madrid / ES | [2023/32] | Vertreter | Pons Glorieta Rubén Darío 4 28010 Madrid / ES | [2023/32] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 21811107.8 | 27.09.2021 | [2023/32] | WO2021ES70695 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | ES20200030984 | 30.09.2020 Ursprünglich veröffentlichtes Format: ES 202030984 | [2023/32] | Anmeldesprache | ES | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2022069775 | Datum: | 07.04.2022 | Sprache: | ES | [2022/14] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP4224428 | Datum: | 09.08.2023 | Sprache: | EN | [2023/32] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 07.04.2022 | Klassifikation | IPC: | G06T13/40, G06T5/00, G06T7/30, G06T19/20 | [2023/32] | CPC: |
G06T19/20 (EP,ES,US);
A61C13/34 (US);
G06T13/40 (EP,ES,US);
G06T7/251 (US);
G06T7/75 (US);
A61C7/002 (ES);
G06T2207/10016 (US);
G06T2207/20036 (US);
G06T2207/20081 (US);
G06T2207/20084 (US);
G06T2207/30036 (US);
G06T2210/41 (EP,US);
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2023/32] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN ZUR ERZEUGUNG EINES VIRTUELLEN 4D-KOPFES UND ZÄHNEN | [2023/32] | Englisch: | METHOD FOR GENERATING A VIRTUAL 4D HEAD AND TEETH | [2023/32] | Französisch: | PROCÉDÉ DE GÉNÉRATION D'UNE TÊTE ET D'UNE DENTITION VIRTUELLES EN QUATRE DIMENSIONS | [2023/32] | Eintritt in die regionale Phase | 08.02.2023 | Übersetzung eingereicht | 08.02.2023 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 08.02.2023 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 08.02.2023 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 17.06.2022 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: EP | 08.02.2023 | Prüfungsantrag gestellt [2023/32] | 08.02.2023 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 03.11.2023 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 05.06.2024 | Ankündigung der Patenterteilung | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 26.09.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [IDA]US2004015327 (SACHDEVA ROHIT [US], et al) [ID] 1 * figures 1-7 * * paragraph [0022] - paragraph [0083] * [A] 2-15; | [IA]US2004197727 (SACHDEVA ROHIT [US], et al) [I] 1 * figures 1-4, 6, 7, 22-24, 67 * * paragraph [0003] * * paragraph [0049] - paragraph [0077] * * paragraphs [0105] , [ 106] , [0121] * * paragraph [0146] * [A] 2-15; | [XAI]WO2015123759 (TRISPERA DENTAL INC [CA]) [X] 1,2,4-9,11,12,15 * figures 3-7, 16-18, 33 * * page 17, paragraph 2 - page 19, paragraph 2 * * page 23, paragraph 3 - page 32, paragraph 2 * * page 40, paragraph l - page 41, paragraph 1 * * page 43, paragraph l * [A] 3,10,13 [I] 14; | [XI]CN107657664 (UNIV SHANGHAI JIAOTONG) [X] 1,3,10,13 * figures 3, 5-7, 10 * * abstract * * paragraph [0003] * * paragraph [0005] - paragraph [0016] * * paragraph [0060] - paragraph [0082] * [I] 2,4-9,11,12,14,15; | [I]CN108961369 (XIAMEN HUANSHI NETWORK TECH CO LTD) [I] 1-15 * figures 2-4 * * abstract * * paragraph [0004] - paragraph [0014] * * paragraph [0033] - paragraph [0043] *; | [A] - JÖRG HABER ET AL, "Facial modeling and animation", 20040808; 1077952576 - 1077952576, (20040808), doi:10.1145/1103900.1103906, pages 6 - es, XP058167692 [A] 1-15 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1145/1103900.1103906 | [A] - KAWAI MASAHIDE ET AL, Automatic Photorealistic 3D Inner Mouth Restoration from Frontal Images, ADVANCES IN BIOMETRICS : INTERNATIONAL CONFERENCE, ICB 2007, SEOUL, KOREA, AUGUST 27 - 29, 2007 ; PROCEEDINGS; [LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE; LECT.NOTES COMPUTER], SPRINGER, BERLIN, HEIDELBERG, PAGE(S) 51 - 62, (20141208), ISBN 978-3-540-74549-5, XP047297038 [A] 1-15 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-14249-4_6 | vom Anmelder | US2004015327 | US2011304629 |