EP4160494 - VORRICHTUNG, VERFAHREN UND PROGRAMM ZUR VERWALTUNG VON INFORMATIONEN ÜBER GEFERTIGTE OBJEKTE [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 03.03.2023 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 03.12.2021 | Letztes Ereignis Tooltip | 28.03.2024 | Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet | Anmelder | Für alle benannten Staaten NTT Communications Corporation 2-3-1, Otemachi Chiyoda-ku Tokyo 100-8019 / JP | [2023/14] | Erfinder | 01 /
SAKAINO, Akira Tokyo 100-8019 / JP | 02 /
NIITSUMA, Hideaki Tokyo 100-8019 / JP | 03 /
SUZUKI, Yoichi Tokyo 100-8019 / JP | 04 /
ITO, Masataka Tokyo 100-8019 / JP | [2023/14] | Vertreter | Nederlandsch Octrooibureau P.O. Box 29720 2502 LS The Hague / NL | [2023/14] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 21812010.3 | 26.05.2021 | [2023/14] | WO2021JP20052 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP20200091792 | 26.05.2020 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2020091792 | [2023/14] | Anmeldesprache | JA | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2021241651 | Datum: | 02.12.2021 | Sprache: | JA | [2021/48] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP4160494 | Datum: | 05.04.2023 | Sprache: | EN | [2023/14] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | JP | 02.12.2021 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 13.10.2023 | Klassifikation | IPC: | G06Q10/20, G06Q10/30, H01M10/42, H01M10/48 | [2023/46] | CPC: |
G06Q10/20 (EP);
G01R31/392 (US);
G01R31/385 (US);
G06Q10/30 (EP);
G06Q30/0201 (US);
H01M10/42 (EP);
H01M10/48 (EP);
G01R31/371 (EP);
Y02E60/10 (EP);
Y02P90/30 (EP)
(-)
|
Frühere IPC [2023/14] | G06Q10/00 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2023/14] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VORRICHTUNG, VERFAHREN UND PROGRAMM ZUR VERWALTUNG VON INFORMATIONEN ÜBER GEFERTIGTE OBJEKTE | [2023/14] | Englisch: | MANUFACTURED OBJECT INFORMATION MANAGEMENT DEVICE, METHOD, AND PROGRAM | [2023/14] | Französisch: | DISPOSITIF, PROCÉDÉ ET PROGRAMME DE GESTION D'INFORMATIONS D'OBJET FABRIQUÉ | [2023/14] | Eintritt in die regionale Phase | 30.11.2022 | Übersetzung eingereicht | 30.11.2022 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 30.11.2022 | Recherchengebühr entrichtet | 30.11.2022 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 30.11.2022 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 30.11.2022 | Prüfungsantrag gestellt [2023/14] | 19.02.2024 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 19.02.2024 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 29.03.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 27.03.2024 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XI]US2010114800 (YASUDA TORU [JP], et al) [X] 1,4,5,11,12 * paragraph [0044] * * paragraph [0108] * * paragraph [0111] - paragraph [0118] * * paragraph [0146] - paragraph [0152] * * figure - * [I] 1-12; | [I]US2018156873 (MATSUYAMA CHIZURU [JP], et al) [I] 1-12 * paragraph [0005] * * paragraph [0014] * * paragraph [0017] * * paragraph [0021] * * paragraph [0023] - paragraph [0024] * * paragraph [0030] * * paragraph [0042] * * paragraph [0044] * * paragraph [0055] * * claim 1 ** figure 9 * | Internationale Recherche | [Y]WO2010035605 (ACTIVE CORP INC [JP], et al) [Y] 10, 12 * [0087]-[0101] *; | [YA]JP2010108833 (NEC CORP) [Y] 1-7,9-12 * [0086]-[0088], [0097]-[0099], [0103], [0106]-[0107], [0122], [0152], [0156], [0162] * [A] 8; | [Y]JP2011128727 (NISSHIN ENG) [Y] 1-7,9-12 * [0114] *; | [Y]JP2011146389 (HITACHI VEHICLE ENERGY LTD) [Y] 1-7,9-12 * [0066]-[0067], 6 *; | [Y]JP2014182968 (TOYOTA MOTOR CORP) [Y] 2-7,9-10,12 * [0021]-[0023] *; | [Y]JP2018128769 (TOYOTA MOTOR CORP) [Y] 10, 12* [0049]-[0050], [0055], [0075]-[0076]. 10(B) * | vom Anmelder | JP2015050819 |