EP4163350 - WASSERABWEISENDE ZUSAMMENSETZUNG, KIT, WASSERABWEISENDES FASERPRODUKT UND VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG DAVON [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 10.03.2023 Datenbank zuletzt aktualisiert am 07.10.2024 | |
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 10.12.2021 | Letztes Ereignis Tooltip | 19.06.2024 | Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet | Anmelder | Für alle benannten Staaten MEISEI CHEMICAL WORKS, LTD. 1 Nakazawacho Nishikyogoku Ukyo-ku Kyoto-shi, Kyoto 615-8666 / JP | [2023/15] | Erfinder | 01 /
MATSUMURA, Tatsuya Kyoto-shi, Kyoto 615-8666 / JP | 02 /
DAIDO, Naoki Kyoto-shi, Kyoto 615-8666 / JP | 03 /
NISHIMURA, Hiroshi Kyoto-shi, Kyoto 615-8666 / JP | 04 /
HASHIMOTO, Takafumi Kyoto-shi, Kyoto 615-8666 / JP | [2023/15] | Vertreter | Mewburn Ellis LLP Aurora Building Counterslip Bristol BS1 6BX / GB | [2023/15] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 21818596.5 | 03.06.2021 | [2023/15] | WO2021JP21154 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP20200096856 | 03.06.2020 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2020096856 | [2023/15] | Anmeldesprache | JA | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2021246475 | Datum: | 09.12.2021 | Sprache: | JA | [2021/49] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP4163350 | Datum: | 12.04.2023 | Sprache: | EN | [2023/15] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | JP | 09.12.2021 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 10.05.2024 | Klassifikation | IPC: | C09K3/18, C08G18/08, C08G18/10, C08G18/63, C08G18/79, C08G18/80, D06M13/395, D06M15/564 | [2023/15] | CPC: |
C08G18/10 (EP,KR);
C09K3/18 (KR);
C08G18/08 (KR);
C08G18/0866 (EP);
C08G18/12 (EP);
C08G18/227 (EP);
C08G18/283 (EP);
C08G18/284 (EP);
C08G18/3206 (EP);
C08G18/4018 (EP);
C08G18/4216 (EP);
C08G18/44 (EP);
C08G18/4812 (EP);
C08G18/4825 (EP);
C08G18/4829 (EP);
C08G18/4854 (EP);
C08G18/6237 (EP);
C08G18/63 (KR);
C08G18/6607 (EP);
C08G18/664 (EP);
C08G18/6674 (EP);
C08G18/7831 (EP);
C08G18/79 (KR);
C08G18/792 (EP);
C08G18/80 (KR);
C08G18/8029 (EP);
C08G18/8077 (EP);
C08L75/04 (EP);
D06M13/395 (KR);
D06M15/263 (EP);
D06M15/267 (EP);
D06M15/27 (EP);
D06M15/564 (EP,KR);
D06M15/568 (EP);
D06M15/572 (EP);
D06M15/576 (EP);
D06M15/643 (EP);
D06M15/6433 (EP);
D06M2200/10 (EP);
D06M2200/12 (EP)
(-)
| C-Set: |
C08G18/10, C08G18/2865 (EP);
C08G18/10, C08G18/48 (EP);
C08G18/12, C08G18/286 (EP);
C08G18/12, C08G18/2865 (EP);
C08G18/12, C08G18/3275 (EP);
C08L75/04, C08L33/12 (EP); | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2023/15] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | WASSERABWEISENDE ZUSAMMENSETZUNG, KIT, WASSERABWEISENDES FASERPRODUKT UND VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG DAVON | [2023/15] | Englisch: | WATER REPELLENT COMPOSITION, KIT, WATER REPELLENT FIBER PRODUCT AND METHOD FOR MANUFACTURING SAME | [2023/15] | Französisch: | COMPOSITION HYDROFUGE, KIT, PRODUIT FIBREUX HYDROFUGE ET PROCÉDÉ DE FABRICATION ASSOCIÉ | [2023/15] | Eintritt in die regionale Phase | 10.11.2022 | Übersetzung eingereicht | 10.11.2022 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 10.11.2022 | Recherchengebühr entrichtet | 10.11.2022 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 10.11.2022 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 10.11.2022 | Prüfungsantrag gestellt [2023/15] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 31.03.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 19.06.2024 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US5508370 (REIFF HELMUT [DE], et al); | [A]EP3460021 (MEISEI CHEMICAL WORKS LTD [JP]) | Internationale Recherche | [A]WO2007114302 (ASAHI GLASS CO LTD [JP], et al); | [A]JP2010229593 (OHARA PALLADIUM KAGAKU KK); | [A]WO2011122442 (DAIKIN IND LTD [JP], et al); | [A]JP2013155459 (TORAY INDUSTRIES); | [A]WO2017199726 (MEISEI CHEMICAL WORKS LTD [JP]); | [A]JP2018062720 (MATSUMOTO YUSHI SEIYAKU KK); | [A]JP2019026965 (SEIREN CO LTD) | vom Anmelder | JP2009177415 | US2010190397 | WO2016178429 | JP2017066325 | JP2017155095 | JP2017533976 | JP2017206775 | JP2017538793 | JP2018095879 | JP2018104866 | JP2018119250 | WO2019026593 | JP2019026747 | JP2019026746 | WO2019163570 | JP2019196463 | JP2020002197 |