EP4388498 - ADAPTIVES TIEFENLERNBASIERTES WAHRSCHEINLICHKEITSVORHERSAGEVERFAHREN FÜR PUNKTWOLKENKOMPRESSION [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 24.05.2024 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 05.05.2023 | ||
Frühere | unbekannt Status aktualisiert am 13.12.2021 | Letztes Ereignis Tooltip | 24.05.2024 | Veröffentlichung in Abschnitt I.1 des Patentblatts | veröffentlicht am 26.06.2024 [2024/26] | 24.05.2024 | Das Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist, wurde festgestellt | 24.05.2024 | Prüfungsantrag gestellt | veröffentlicht am 26.06.2024 [2024/26] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Huawei Technologies Co., Ltd. Huawei Administration Building Bantian Longgang District Shenzhen, Guangdong 518129 / CN | [2024/26] | Erfinder | 01 /
CHERNYAK, Roman Igorevich Shenzhen Guangdong, 518129 / CN | 02 /
TU, Chenxi Shenzhen Guangdong, 518129 / CN | 03 /
MITYAGIN, Kirill Sergeevich Shenzhen Guangdong, 518129 / CN | [2024/26] | Vertreter | Grünecker Patent- und Rechtsanwälte PartG mbB Leopoldstraße 4 80802 München / DE | [2024/26] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 21819247.4 | 28.10.2021 | [2024/26] | WO2021RU00468 | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2023075630 | Datum: | 04.05.2023 | Sprache: | EN | [2023/18] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP4388498 | Datum: | 26.06.2024 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 04.05.2023 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2024/26] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 04.05.2023 | Klassifikation | IPC: | G06T9/40, H04N19/96, G06T9/00, H04N19/597, H04N19/13, H04N19/136, H04N19/184 | [2024/26] | CPC: |
G06T9/40 (EP,US);
G06T9/002 (US);
G06T9/005 (EP);
H04N19/13 (EP);
H04N19/136 (EP);
H04N19/184 (EP);
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2024/26] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | KH | Noch nicht entrichtet | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | TN | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | ADAPTIVES TIEFENLERNBASIERTES WAHRSCHEINLICHKEITSVORHERSAGEVERFAHREN FÜR PUNKTWOLKENKOMPRESSION | [2024/26] | Englisch: | ADAPTIVE DEEP-LEARNING BASED PROBABILITY PREDICTION METHOD FOR POINT CLOUD COMPRESSION | [2024/26] | Französisch: | PROCÉDÉ DE PRÉDICTION DE PROBABILITÉS BASÉ SUR UN APPRENTISSAGE PROFOND ADAPTATIF POUR COMPRESSER DES NUAGES DE POINTS | [2024/26] | Eintritt in die regionale Phase | 20.03.2024 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 20.03.2024 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 20.03.2024 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 20.03.2024 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 20.03.2024 | Prüfungsantrag gestellt [2024/26] | 20.03.2024 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 20.03.2024 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [XI]US2021150771 (HUANG LILA [CA], et al); |