EP4256102 - Al-Si KORROSIONSSCHUTZSCHICHTEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 08.09.2023 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 14.06.2022 | ||
Frühere | unbekannt Status aktualisiert am 16.12.2021 | Letztes Ereignis Tooltip | 09.02.2024 | Änderung: Validierungsstaat(en) | veröffentlicht am 13.03.2024 [2024/11] | 09.02.2024 | Änderung - Erstreckungsstaaten | veröffentlicht am 13.03.2024 [2024/11] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Oerlikon Surface Solutions AG, Pfäffikon Churerstrasse 120 8808 Pfäffikon / CH | [2023/41] | Erfinder | 01 /
RAMM, Jürgen 7304 Maienfeld / CH | [2023/41] | Vertreter | Bals & Vogel Patentanwälte PartGmbB Konrad-Zuse-Str. 4 44801 Bochum / DE | [2023/41] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 21819720.0 | 18.11.2021 | [2023/41] | WO2021EP00144 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE20201007352 | 02.12.2020 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE102020007352 | [2023/41] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2022117220 | Datum: | 09.06.2022 | Sprache: | DE | [2022/23] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP4256102 | Datum: | 11.10.2023 | Sprache: | DE | Die von der WIPO am 09.06.2022 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2023/41] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 09.06.2022 | Klassifikation | IPC: | C23C14/32, C23C16/24, C23C14/00, C23C14/08, C23C14/22, C23C16/44 | [2023/41] | CPC: |
C23C14/325 (EP,KR,US);
C23C28/04 (KR,US);
C23C14/0021 (EP,KR);
C23C14/08 (EP,KR);
C23C14/081 (US);
C23C14/10 (US);
C23C14/22 (EP,KR);
C23C16/24 (EP,KR,US);
C23C16/44 (EP,KR);
C23C16/50 (KR,US)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2023/41] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Al-Si KORROSIONSSCHUTZSCHICHTEN | [2023/41] | Englisch: | AL-SI CORROSION PROTECTION LAYERS | [2023/41] | Französisch: | COUCHES DE PROTECTION CONTRE LA CORROSION AL-SI | [2023/41] | Eintritt in die regionale Phase | 02.06.2023 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 02.06.2023 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 02.06.2023 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 02.06.2023 | Prüfungsantrag gestellt [2023/41] | 02.06.2023 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 17.01.2024 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 05.01.2024 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 30.11.2023 | 03   M06   Gebühr entrichtet am   05.01.2024 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [X]US6444335 (WANG HONGYU [US], et al) [X] 1,3,4,6 * column 5, line 47 - line 48; figure 1 * * column 3, line 44 - line 48 *; | [A]WO2006099758 (UNAXIS BALZERS AG [LI], et al) [A] 7* page 8, line 24 - line 30 *; | [XI]US2016297717 (SCHNEIDERBANGER STEFAN [DE], et al) [X] 1-4,8 * paragraphs [0011] , [0 22] , [0 32] * [I] 5 | vom Anmelder | DE102015212588 |