EP4174033 - STERILISATIONSSYSTEM UND STERILISATIONSVERFAHREN FÜR TRINKWASSER [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 31.03.2023 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 07.01.2022 | Letztes Ereignis Tooltip | 24.06.2024 | Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet | Anmelder | Für alle benannten Staaten Suntory Holdings Limited 1-40, Dojimahama 2-chome Kita-ku Osaka-shi Osaka 530-8203 / JP | [2023/18] | Erfinder | 01 /
MIZOGUCHI, Kotaro Omachi-shi, Nagano 398-0004 / JP | 02 /
IDO, Yoshihiro Kawasaki-shi, Kanagawa 211-0067 / JP | 03 /
UETA, Etsuko Kawasaki-shi, Kanagawa 211-0067 / JP | 04 /
YUKI, Katsuya Kawasaki-shi, Kanagawa 211-0067 / JP | 05 /
SAKAMOTO, Junki Kawasaki-shi, Kanagawa 211-0067 / JP | 06 /
TAKAHASHI, Tokio Soraku-gun, Kyoto 619-0284 / JP | 07 /
OKUMURA, Kakuji Kawasaki-shi, Kanagawa 211-0067 / JP | 08 /
KIDA, Wataru Soraku-gun, Kyoto 619-0284 / JP | [2023/18] | Vertreter | Vossius & Partner Patentanwälte Rechtsanwälte mbB Siebertstraße 3 81675 München / DE | [2023/18] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 21833983.6 | 29.06.2021 | [2023/18] | WO2021JP24618 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP20200113487 | 30.06.2020 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2020113487 | [2023/18] | Anmeldesprache | JA | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2022004743 | Datum: | 06.01.2022 | Sprache: | JA | [2022/01] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP4174033 | Datum: | 03.05.2023 | Sprache: | EN | [2023/18] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | JP | 06.01.2022 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 16.11.2023 | Klassifikation | IPC: | C02F1/02, C02F1/44, A23L2/38, // C02F1/28 | [2023/51] | CPC: |
C02F9/00 (EP);
A23L2/38 (EP);
C02F1/004 (EP);
C02F1/02 (EP);
C02F1/283 (EP);
C02F1/444 (EP);
C02F2209/005 (EP);
C02F2209/02 (EP);
C02F2209/44 (EP);
C02F2303/04 (EP)
(-)
|
Frühere IPC [2023/18] | C02F1/02, C02F1/44, A23L2/38 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2023/18] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | STERILISATIONSSYSTEM UND STERILISATIONSVERFAHREN FÜR TRINKWASSER | [2023/18] | Englisch: | STERILIZATION SYSTEM AND STERILIZATION METHOD FOR POTABLE WATER | [2023/18] | Französisch: | SYSTÈME ET PROCÉDÉ DE STÉRILISATION D'EAU POTABLE | [2023/18] | Eintritt in die regionale Phase | 15.12.2022 | Übersetzung eingereicht | 15.01.2023 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 15.01.2023 | Recherchengebühr entrichtet | 15.01.2023 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 15.01.2023 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 15.01.2023 | Prüfungsantrag gestellt [2023/18] | 03.06.2024 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 03.06.2024 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 21.06.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 24.06.2024 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]JP5336926B (NOMURA MICRO SCIENCE KK) [X] 1-4 * figure 1 ** paragraph [0027] * | Internationale Recherche | [Y]JPH04234967 (ASAHI BREWERIES LTD) [Y] 1-4 * paragraph [0002] *; | [Y]JP2017047409 (OKUNAGARAGAWA-MEISUI INC, et al) [Y] 1-4 * paragraphs [0201]-[0204], [0257] *; | [A]CN111056517 (DEQING CHOICE JUICE CO LTD) [A] 1-4* claim 10, paragraphs [0012], [0018], [0027], [0029] * | vom Anmelder | JP5336926B | JP2017214134 |