EP4260149 - CHEMISCHE PRODUKTION [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 15.09.2023 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 25.06.2022 | ||
Frühere | unbekannt Status aktualisiert am 12.01.2022 | Letztes Ereignis Tooltip | 16.02.2024 | Änderung: Validierungsstaat(en) | veröffentlicht am 20.03.2024 [2024/12] | 16.02.2024 | Änderung - Erstreckungsstaaten | veröffentlicht am 20.03.2024 [2024/12] | Anmelder | Für alle benannten Staaten BASF SE Carl-Bosch-Strasse 38 67056 Ludwigshafen am Rhein / DE | [2023/42] | Erfinder | 01 /
WINKLER, Christian Andreas 67056 Ludwigshafen / DE | 02 /
RUDOLPH, Hans 49448 Lemförde / DE | 03 /
HARTMANN, Michael 49448 Lemförde / DE | 04 /
RAUTENSTRAUCH, Markus 49448 Lemförde / DE | 05 /
HUANG, Yuan En Changhua, 50544 / TW | 06 /
WANDERNOTH, Sebastian 67056 Ludwigshafen / DE | 07 /
YAKUT, Nataliya 67061 Ludwigshafen / DE | [2023/42] | Vertreter | Altmann Stößel Dick Patentanwälte PartG mbB Theodor-Heuss-Anlage 2 68165 Mannheim / DE | [N/P] |
Frühere [2023/42] | BASF IP Association BASF SE GBI-C006 67056 Ludwigshafen / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 21835709.3 | 10.12.2021 | [2023/42] | WO2021EP85140 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | EP20200213851 | 14.12.2020 Ursprünglich veröffentlichtes Format: EP 20213851 | [2023/42] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2022128764 | Datum: | 23.06.2022 | Sprache: | EN | [2022/25] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP4260149 | Datum: | 18.10.2023 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 23.06.2022 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2023/42] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 23.06.2022 | Klassifikation | IPC: | G05B19/418 | [2023/42] | CPC: |
G05B19/41875 (EP,KR);
G05B19/41865 (US);
G05B2219/32199 (EP,KR);
Y02P90/02 (EP,KR)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2023/42] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | CHEMISCHE PRODUKTION | [2023/42] | Englisch: | CHEMICAL PRODUCTION | [2023/42] | Französisch: | PRODUCTION DE PRODUIT CHIMIQUE | [2023/42] | Eintritt in die regionale Phase | 14.07.2023 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 14.07.2023 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 14.07.2023 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 14.07.2023 | Prüfungsantrag gestellt [2023/42] | 14.07.2023 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 22.01.2024 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 02.01.2024 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]EP3385801 (OMRON TATEISI ELECTRONICS CO [JP]) [A] 1-26 * abstract * * paragraph [0001] * * paragraph [0006] - paragraph [0012] * * paragraphs [0026] , [0 42] , [0 45] , [0046] , [0048] * * paragraph [0062] - paragraph [0074] * * paragraph [0081] *; | [A]US2018292812 (BASEMAN ROBERT J [US], et al) [A] 1-26 * abstract * * paragraph [0003] - paragraph [0018] * * paragraph [0029] - paragraph [0062] *; | [A]WO2020099557 (COVESTRO DEUTSCHLAND AG [DE]) [A] 1-26 * abstract * * page 2 - page 5 * * page 7, line 24 - line 32 ** page 9, line 31 - page 12, line 4; claims 1-16 *; | [XI]EP3696622 (ROCKWELL AUTOMATION TECH INC [US]) [X] 1,4-9,15-19,21-26 * abstract * * paragraph [0001] - paragraph [0026] * * paragraph [0035] - paragraph [0060] * * paragraphs [0048] , [0 88] * * paragraph [0114] - paragraph [0116] * * paragraph [0144] - paragraph [0157] * * paragraph [0170] - paragraph [0200] * * paragraph [0215] - paragraph [0229] * [I] 2,3,10-14,20; | [XI]EP3696619 (BASF SE [DE]) [X] 1,3-9,17,18,23-26 * abstract * * paragraph [0002] - paragraph [0012] * * paragraphs [0029] , [0030] * * paragraph [0054] - paragraph [0074] * * paragraph [0088] * * paragraph [0121] - paragraph [0123] * * paragraph [0147] - paragraph [0150] * [I] 2,10-16,19-22 |