EP4185852 - DYNAMISCHE WASSERLECKDETEKTION [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 28.04.2023 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 28.01.2022 | Letztes Ereignis Tooltip | 29.07.2024 | Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet | Anmelder | Für alle benannten Staaten Alarm.com Incorporated 8281 Greensboro Drive Suite 100 Tysons, Virginia 22102 / US | [2023/22] | Erfinder | 01 /
RUDD, Grant Tysons, VA 22102 / US | 02 /
PICARDI, Robert Nathan Tysons, VA 22102 / US | 03 /
HEFFERNAN, Craig Carl Tysons, VA 22102 / US | 04 /
GOODMAN, Daniel Marc Tysons, VA 22102 / US | 05 /
DONAHUE, Harrison Wayne Tysons, VA 22102 / US | 06 /
DALY, Liam Shea Tysons, VA 22102 / US | [2023/22] | Vertreter | Fish & Richardson P.C. Highlight Business Towers Mies-van-der-Rohe-Straße 8 80807 München / DE | [2023/22] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 21846704.1 | 20.07.2021 | [2023/22] | WO2021US42301 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US202063056003P | 24.07.2020 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 202063056003 P | US202117379069 | 19.07.2021 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US202117379069 | [2023/22] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2022020306 | Datum: | 27.01.2022 | Sprache: | EN | [2022/04] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP4185852 | Datum: | 31.05.2023 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 27.01.2022 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2023/22] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | US | 27.01.2022 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 01.12.2023 | Klassifikation | IPC: | G01M3/28, E03B7/07, G08B21/20, // G05B15/02 | [2024/01] | CPC: |
G01M3/2807 (EP);
G01M3/26 (EP,US);
E03B7/003 (EP);
G05B15/02 (EP,US);
G05B2219/2642 (EP);
G08B21/0484 (EP)
|
Frühere IPC [2023/22] | G01M3/28, G01M3/08, G01M3/18 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2023/22] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | DYNAMISCHE WASSERLECKDETEKTION | [2023/22] | Englisch: | DYNAMIC WATER LEAK DETECTION | [2023/22] | Französisch: | DÉTECTION DYNAMIQUE DE FUITE D'EAU | [2023/22] | Eintritt in die regionale Phase | 17.02.2023 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 17.02.2023 | Recherchengebühr entrichtet | 17.02.2023 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 17.02.2023 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 17.02.2023 | Prüfungsantrag gestellt [2023/22] | 13.06.2024 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 13.06.2024 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 27.07.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 29.07.2024 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]WO2019018852 (PICARDI ROBERT NATHAN [US], et al) | Internationale Recherche | [A]US2008251131 (FORD MICHAEL BRENT [US]); | [A]US2017131174 (ENEV MIROSLAV [US], et al); | [Y]US2019025150 (PICARDI ROBERT NATHAN [US], et al); | [XY]WO2020014133 (ENERO LABS LLC [US]); | [A]US2020133315 (RASMUSSEN JENS [US], et al); | US2020378860 [P/Y] (PICARDI ROBERT NATHAN [US], et al) | vom Anmelder | WO2019018852 | WO2020014133 |