EP4264873 - DATENSCHUTZVERBESSERTE BERECHNUNG DURCH SEQUESTRIERTE VERSCHLÜSSELUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 22.09.2023 Datenbank zuletzt aktualisiert am 07.10.2024 | |
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 25.06.2022 | ||
Frühere | unbekannt Status aktualisiert am 02.02.2022 | Letztes Ereignis Tooltip | 23.02.2024 | Änderung: Validierungsstaat(en) | veröffentlicht am 27.03.2024 [2024/13] | 23.02.2024 | Änderung - Erstreckungsstaaten | veröffentlicht am 27.03.2024 [2024/13] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Agita Labs, Inc. 201 South Division Street, Suite 400 Ann Arbor, MI 48104 / US | [2023/43] | Erfinder | 01 /
AUSTIN, Todd, M. Ann Arbor, MI 48104 / US | 02 /
BERTACCO, Valeria Ann Arbor, MI 48104 / US | 03 /
KISIL, Alexander Ann Arbor, MI 48104 / US | [2023/43] | Vertreter | D Young & Co LLP 3 Noble Street London EC2V 7BQ / GB | [N/P] |
Frühere [2023/43] | D Young & Co LLP 120 Holborn London EC1N 2DY / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 21847824.6 | 17.12.2021 | [2023/43] | WO2021US63946 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US202063127183P | 18.12.2020 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 202063127183 P | US202163221594P | 14.07.2021 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 202163221594 P | [2023/43] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2022133164 | Datum: | 23.06.2022 | Sprache: | EN | [2022/25] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP4264873 | Datum: | 25.10.2023 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 23.06.2022 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2023/43] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 23.06.2022 | Klassifikation | IPC: | H04L9/00, H04L9/06, H04L9/08 | [2023/43] | CPC: |
H04L9/0894 (EP,KR);
H04L9/003 (EP,KR);
G06F21/72 (US);
G06F21/62 (US);
G06F21/76 (KR,US);
H04L63/0442 (US);
H04L9/0618 (EP,KR,US);
H04L9/0631 (US);
H04L9/0643 (US);
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2023/43] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | DATENSCHUTZVERBESSERTE BERECHNUNG DURCH SEQUESTRIERTE VERSCHLÜSSELUNG | [2023/43] | Englisch: | PRIVACY-ENHANCED COMPUTATION VIA SEQUESTERED ENCRYPTION | [2023/43] | Französisch: | CALCUL À CONFIDENTIALITÉ AMÉLIORÉE PAR CHIFFREMENT SÉQUESTRÉ | [2023/43] | Eintritt in die regionale Phase | 11.07.2023 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 11.07.2023 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 11.07.2023 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 11.07.2023 | Prüfungsantrag gestellt [2023/43] | 11.07.2023 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 05.02.2024 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 14.12.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. |