EP4249647 - ELEKTROLYTISCHES MEDIUM, ELEKTROPOLIERVERFAHREN MIT EINEM SOLCHEN ELEKTROLYTISCHEN MEDIUM UND VORRICHTUNG ZU DESSEN DURCHFÜHRUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 05.04.2024 Datenbank zuletzt aktualisiert am 07.10.2024 | |
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 25.08.2023 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 17.06.2022 | ||
Frühere | unbekannt Status aktualisiert am 16.02.2022 | Letztes Ereignis Tooltip | 23.07.2024 | Neuer Eintrag: Entscheidung über den Antrag auf Weiterbehandlung | Anmelder | Für alle benannten Staaten Drylyte, S.L. C/. Salvador Alarma nº 16 08035 Barcelona / ES | [2023/39] | Erfinder | 01 /
SARSANEDAS GIMPERA, Marc 17800 OLOT (Girona) / ES | 02 /
ROMAGOSA CALATAYUD, Pau 43350 LES BORGES DEL CAMP (Tarragona) / ES | 03 /
PEREZ PLANAS, Miguel, Francisco 08440 CARDEDEU (Barcelona) / ES | 04 /
GUTIERREZ CASTILLO, Joan, David 08840 VILADECANS (Barcelona) / ES | 05 /
SOTO HERNANDEZ, Marc 08105 SANT FOST DE CAMPSENTELLES (Barcelona) / ES | [2023/39] | Vertreter | Espiell Gomez, Ignacio R. Volart Pons y Cia., S.L. Pau Claris, 77 2º 1ª 08010 Barcelona / ES | [2023/39] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 21854809.7 | 30.11.2021 | [2023/39] | WO2021ES70864 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | EP20200383069 | 09.12.2020 Ursprünglich veröffentlichtes Format: EP 20383069 | [2023/39] | Anmeldesprache | ES | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2022123096 | Datum: | 16.06.2022 | Sprache: | ES | [2022/24] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP4249647 | Datum: | 27.09.2023 | Sprache: | EN | [2023/39] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 16.06.2022 | Klassifikation | IPC: | C25F3/16, C25F7/00 | [2023/39] | CPC: |
C25F3/16 (EP,IL,KR,US);
C25F7/00 (EP,IL,KR,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2023/39] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | ELEKTROLYTISCHES MEDIUM, ELEKTROPOLIERVERFAHREN MIT EINEM SOLCHEN ELEKTROLYTISCHEN MEDIUM UND VORRICHTUNG ZU DESSEN DURCHFÜHRUNG | [2023/39] | Englisch: | ELECTROLYTIC MEDIUM, ELECTROPOLISHING PROCESS USING SUCH ELECTROLYTIC MEDIUM AND DEVICE TO CARRY IT OUT | [2023/39] | Französisch: | MILIEU ÉLECTROLYTIQUE, PROCÉDÉ D'ÉLECTROPOLISSAGE FAISANT APPEL À CET MILIEU ÉLECTROLYTIQUE ET DISPOSITIF POUR SA MISE EN OEUVRE | [2023/39] | Eintritt in die regionale Phase | 19.06.2023 | Übersetzung eingereicht | 20.06.2023 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 20.06.2023 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 20.06.2023 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 20.06.2023 | Prüfungsantrag gestellt [2023/39] | 20.06.2023 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 22.12.2023 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 09.04.2024 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M02) | 03.07.2024 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen | 17.07.2024 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | Antrag auf Weiterbehandlung für: | Die Anmeldung gilt als zurückgenommen, weil keine Erwiderung auf den Prüfungsbericht eingegangen ist | 17.07.2024 | Antrag auf Weiterbehandlung gestellt | 17.07.2024 | Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs) Antrag stattgegeben | 22.07.2024 | Entscheidung abgesandt | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 26.10.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [X]EP3372711 (DRYLYTE SL [ES]) [X] 11-13 * the whole document *; | [X]ES2754876 (STEROS GPA INNOVATIVE S L [ES]) [X] 11,14,15* the whole document *; | [A]ES2756948 (DRYLYTE SL [ES]) [A] 1-15 * the whole document * | vom Anmelder | ES2604830 | ES2721170 | ES2734415 | ES2734500 |