Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | US2022416286 | Globale Akte | 29.12.2022 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | WO2021KR10362 | 05.08.2021 | KR20200100691 | 11.08.2020 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | JP7313552B | Globale Akte | 24.07.2023 | B2 | JP2022553651 | 26.12.2022 | A | Prioritätsnummer | Datum | WO2021KR10362 | 05.08.2021 | KR20200100691 | 11.08.2020 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | CN114586230 | Globale Akte | 03.06.2022 | A | Prioritätsnummer | Datum | WO2021KR10362 | 05.08.2021 | KR20200100691 | 11.08.2020 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | EP4075566 | Globale Akte | 03.07.2024 | A4 | EP4075566 | 19.10.2022 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | WO2021KR10362 | 05.08.2021 | KR20200100691 | 11.08.2020 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | WO2022035133 | Globale Akte | 17.02.2022 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | KR20200100691 | 11.08.2020 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | KR20220020123 | Globale Akte | 18.02.2022 | A | Prioritätsnummer | Datum | KR20200100691 | 11.08.2020 |