EP4206070 - RUDER [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 02.06.2023 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 05.03.2022 | Letztes Ereignis Tooltip | 31.07.2024 | Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet | Anmelder | Für alle benannten Staaten Kay Seven Co. Ltd. 2-2-1 Ote-machi Chiyoda-ku Tokyo 100-0004 / JP | [2023/27] | Erfinder | 01 /
KURIBAYASHI, Sadatomo Tokyo 100-0004 / JP | 02 /
SASAKI, Noriyuki Tokyo 100-0004 / JP | [2023/27] | Vertreter | Meissner Bolte Partnerschaft mbB Patentanwälte Rechtsanwälte Postfach 86 06 24 81633 München / DE | [2023/27] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 21861072.3 | 26.07.2021 | [2023/27] | WO2021JP27488 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP20200143796 | 27.08.2020 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2020143796 | [2023/27] | Anmeldesprache | JA | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2022044644 | Datum: | 03.03.2022 | Sprache: | JA | [2022/09] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP4206070 | Datum: | 05.07.2023 | Sprache: | EN | [2023/27] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | JP | 03.03.2022 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 24.05.2024 | Klassifikation | IPC: | B63H5/07, B63H5/08, B63H25/38 | [2023/27] | CPC: |
B63H1/28 (EP);
B63H25/382 (KR);
B63H25/38 (EP,US);
B63H11/107 (US);
B63H25/06 (EP);
B63H5/08 (KR);
B63H2025/066 (EP)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2023/27] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | RUDER | [2023/27] | Englisch: | RUDDER | [2023/27] | Französisch: | GOUVERNAIL | [2023/27] | Eintritt in die regionale Phase | 22.12.2022 | Übersetzung eingereicht | 22.12.2022 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 22.12.2022 | Recherchengebühr entrichtet | 22.12.2022 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 22.12.2022 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 22.12.2022 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 22.12.2022 | Prüfungsantrag gestellt [2023/27] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 27.07.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 31.07.2024 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]GB2033324 (LEVI R); | [A]JP2011168251 (IHI CORP, et al); | [I]JP2020090233 (K SEVEN KK) | Internationale Recherche | [A]JP2011168251 (IHI CORP, et al); | [A]JP2020044876 (K SEVEN KK); | [XA]JP2020090233 (K SEVEN KK) | vom Anmelder | JPH01501384 | JP2016097711 |