EP4297136 - FESTELEKTROLYT FÜR BATTERIEN UND ANDERE ANWENDUNGEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 24.11.2023 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 23.03.2022 | Letztes Ereignis Tooltip | 15.03.2024 | Änderung: Validierungsstaat(en) | veröffentlicht am 17.04.2024 [2024/16] | 15.03.2024 | Änderung - Erstreckungsstaaten | veröffentlicht am 17.04.2024 [2024/16] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Diaz-Crespo Valdes, Jorge C/ Progreso 1, 3º 7ª 12530 Burriana Cast. de la Plana / ES | [2023/52] | Erfinder | 01 /
siehe Anmelder ... | [2023/52] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 21866156.9 | 13.01.2021 | [2023/52] | WO2021IB50207 | Anmeldesprache | ES | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2022053877 | Datum: | 17.03.2022 | Sprache: | ES | [2022/11] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP4297136 | Datum: | 27.12.2023 | Sprache: | EN | [2023/52] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | ES | 17.03.2022 | Klassifikation | IPC: | H01M8/1016 | [2023/52] | CPC: |
H01M8/1016 (EP,ES);
H01M10/0565 (EP);
H01M10/26 (EP);
H01M10/36 (EP);
H01M2300/0085 (EP);
Y02E60/50 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2023/52] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | FESTELEKTROLYT FÜR BATTERIEN UND ANDERE ANWENDUNGEN | [2023/52] | Englisch: | SOLID ELECTROLYTE FOR BATTERIES AND OTHER USES | [2023/52] | Französisch: | ÉLECTROLYTE SOLIDE POUR DES BATTERIES ET D'AUTRES APPLICATIONS | [2023/52] | Eintritt in die regionale Phase | 08.11.2023 | Übersetzung eingereicht | 01.11.2023 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 01.11.2023 | Recherchengebühr entrichtet | 01.11.2023 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 31.10.2023 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | gelöscht | Löschung: Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2023/52] | 05.09.2023 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Anmeldegebühr/Recherchengebühr nicht fristgerecht entrichtet [2023/52] | 31.10.2023 | Prüfungsantrag gestellt [2023/52] | Antrag auf Weiterbehandlung für: | Die Anmeldung gilt als zurückgenommen, weil keine Übersetzung eingereicht wurde | 07.11.2023 | Antrag auf Weiterbehandlung gestellt | 07.11.2023 | Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs) Antrag stattgegeben | 15.11.2023 | Entscheidung abgesandt | Die Anmeldung gilt als zurückgenommen, weil die Recherchengebühr nicht entrichtet wurde | 07.11.2023 | Antrag auf Weiterbehandlung gestellt | 07.11.2023 | Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs) Antrag stattgegeben | 15.11.2023 | Entscheidung abgesandt | Die Anmeldung gilt als zurückgenommen, weil die Anmeldegebühr nicht entrichtet wurde | 07.11.2023 | Antrag auf Weiterbehandlung gestellt | 07.11.2023 | Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs) Antrag stattgegeben | 15.11.2023 | Entscheidung abgesandt | Die Anmeldung gilt als zurückgenommen, weil die Prüfungsgebühr nicht entrichtet wurde | 07.11.2023 | Antrag auf Weiterbehandlung gestellt | 07.11.2023 | Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs) Antrag stattgegeben | 15.11.2023 | Entscheidung abgesandt | 07.11.2023 | Antrag auf Weiterbehandlung gestellt | 07.11.2023 | Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs) Antrag stattgegeben | 15.11.2023 | Entscheidung abgesandt | Die Anmeldung gilt als zurückgenommen, weil die Benennungsgebühren nicht entrichtet wurden TR, SM, SK, SI, SE, RS, RO, PT, PL, NO, NL, MT, MK, MC, LV, LU, LT, IT, IS, IE, HU, HR, GR, GB, FR, FI, ES, EE, DK, DE, CZ, CY, CH, BG, BE, AT, AL | 07.11.2023 | Antrag auf Weiterbehandlung gestellt | 07.11.2023 | Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs) Antrag stattgegeben | 15.11.2023 | Entscheidung abgesandt | 07.11.2023 | Antrag auf Weiterbehandlung gestellt | 07.11.2023 | Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs) Antrag stattgegeben | 15.11.2023 | Entscheidung abgesandt | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 01.11.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 17.01.2024 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 13.08.2023 | 03   M06   Gebühr entrichtet am   17.01.2024 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]US2718539 (BRADSHAW BENJAMIN C, et al) [A] 1-3* , claims 1 and 5. *; | [A]JPS4844295B [A] 1-3 * , abstract [on line] retrieved from EPODOC/EPO and WPI/DERWENT, paragraph [0003]. *; | [X]CN106207219 (HU CHUNYU) [X] 1-3 * , abstract [on line] retrieved from EPODOC/EPO and WPI/DERWENT, claims 1-8. * | [A] - JIAN, TIGER HAOZHE, "Building a Better Battery: Ionic Conductivity of Granular Hydrate Crystals", Journal of Student Science and Technology, (20150000), vol. 8, no. 3, pages 48 - 54 [A] 1-3 * Abstract, Materials and method. * |