EP4210735 - MOTILE SPERMADOMÄNE MIT PROTEIN-2-ANTIKÖRPERN UND VERFAHREN ZUR VERWENDUNG DAVON [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 16.06.2023 Datenbank zuletzt aktualisiert am 18.09.2024 | |
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 23.03.2022 | Letztes Ereignis Tooltip | 27.08.2024 | Ergänzender Recherchenbericht | veröffentlicht am 25.09.2024 [2024/39] | Anmelder | Für alle benannten Staaten ImmuneWalk Therapeutics, Inc. 1 Blue Hill Plaza, Suite 1509 Pearl River, NY 10965 / US | [2023/51] |
Frühere [2023/29] | Für alle benannten Staaten Vascular Biogenics Ltd. 8 Hasatat St. Modiin 7178106 / IL | Erfinder | 01 /
MENDEL, Itzhak 76349 Rehovot / IL | 02 /
YACOV, Niva 69364 Tel Aviv / IL | 03 /
FEIGE, Erez 50295 Hemed / IL | 04 /
BREITBART, Eyal 73127 Hashmona'im / IL | [2023/29] | Vertreter | Vossius & Partner Patentanwälte Rechtsanwälte mbB Siebertstrasse 3 81675 München / DE | [N/P] |
Frühere [2023/29] | Dennemeyer & Associates S.A. Postfach 70 04 25 81304 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 21866187.4 | 09.09.2021 | [2023/29] | WO2021IB58224 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US202063076697P | 10.09.2020 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 202063076697 P | US202163167317P | 29.03.2021 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 202163167317 P | [2023/29] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2022053985 | Datum: | 17.03.2022 | Sprache: | EN | [2022/11] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP4210735 | Datum: | 19.07.2023 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 17.03.2022 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2023/29] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | US | 17.03.2022 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 26.08.2024 | Klassifikation | IPC: | A61K39/00, A61K39/395, A61P35/00, C07K16/28, C07K16/30 | [2023/29] | CPC: |
C07K16/28 (EP,IL);
C07K16/18 (IL,US);
A61K45/06 (IL,US);
A61P1/00 (IL,US);
A61P25/00 (IL,US);
A61P29/00 (IL,US);
A61P35/00 (IL);
A61P35/04 (IL,US);
A61P37/00 (IL,US);
C07K16/00 (IL);
A61K2039/505 (EP,IL,US);
A61P37/02 (EP);
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2023/29] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | MOTILE SPERMADOMÄNE MIT PROTEIN-2-ANTIKÖRPERN UND VERFAHREN ZUR VERWENDUNG DAVON | [2023/29] | Englisch: | MOTILE SPERM DOMAIN CONTAINING PROTEIN 2 ANTIBODIES AND METHODS OF USE THEREOF | [2023/29] | Französisch: | ANTICORPS DE PROTÉINE 2 CONTENANT UN DOMAINE DU SPERME MOTILE ET LEURS MÉTHODES D'UTILISATION | [2023/29] | Eintritt in die regionale Phase | 30.03.2023 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 30.03.2023 | Recherchengebühr entrichtet | 30.03.2023 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 30.03.2023 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 30.03.2023 | Prüfungsantrag gestellt [2023/29] | 30.10.2023 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 26.09.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]WO2018088403 (FUJIFILM WAKO PURE CHEMICAL CORP [JP], et al); | [A]US2019276561 (TAKAGI JUNICHI [JP]); | [A]WO2019175806 (VASCULAR BIOGENICS LTD [IL]); | [A]WO2019195409 (DRAGONFLY THERAPEUTICS INC [US]); | [A]WO2020006486 (KRYSTAL BIOTECH INC [US]); | [A]WO2020069349 (UNIV COLORADO STATE RES FOUND [US], et al) |