EP4205714 - VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINES WEARABLE-ARTIKELS UND DAMIT HERGESTELLTER WEARABLE-ARTIKEL [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 02.06.2023 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 08.04.2022 | Letztes Ereignis Tooltip | 31.07.2024 | Das Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist, wurde festgestellt | 31.07.2024 | Änderung durch den Anmelder | Anmelder | Für alle benannten Staaten Zuiko Corporation 1-2, Saltohanada 2-chome Ibaraki-shi Osaka 5670082 / JP | [2023/27] | Erfinder | 01 /
SHIMADA, Takahiro Settsu-shi, Osaka 566-0045 / JP | [2023/27] | Vertreter | Hasegawa, Kan Patentanwaltskanzlei Hasegawa Untere Hauptstraße 56 85354 Freising / DE | [2023/27] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 21875899.3 | 01.10.2021 | [2023/27] | WO2021JP36528 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP20200167749 | 02.10.2020 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2020167749 | [2023/27] | Anmeldesprache | JA | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2022071604 | Datum: | 07.04.2022 | Sprache: | JA | [2022/14] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP4205714 | Datum: | 05.07.2023 | Sprache: | EN | [2023/27] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | JP | 07.04.2022 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 26.01.2024 | Klassifikation | IPC: | A61F13/15, A61F13/49 | [2023/27] | CPC: |
A61F13/49017 (EP);
A61F13/15723 (US);
A61F13/15593 (EP,US);
A61F13/15747 (US)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2023/27] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINES WEARABLE-ARTIKELS UND DAMIT HERGESTELLTER WEARABLE-ARTIKEL | [2023/27] | Englisch: | WEARABLE ARTICLE MANUFACTURING METHOD AND WEARABLE ARTICLE MANUFACTURED THEREWITH | [2023/27] | Französisch: | PROCÉDÉ DE FABRICATION D'ARTICLES À PORTER ET ARTICLE À PORTER FABRIQUÉ AVEC CELUI-CI | [2023/27] | Eintritt in die regionale Phase | 31.03.2023 | Übersetzung eingereicht | 31.03.2023 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 31.03.2023 | Recherchengebühr entrichtet | 31.03.2023 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 31.03.2023 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 31.03.2023 | Prüfungsantrag gestellt [2023/27] | 31.07.2024 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 31.07.2024 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 25.10.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [ ] - No further relevant documents disclosed | Internationale Recherche | [Y]JPH0428363 (DAIO SEISHI KK) [Y] 4-6, 8-10 * page 4, lower left column, line 1 to page 5, lower right column, line 18, fig. 1-7 *; | [Y]JPH0576566 (KAO CORP) [Y] 4-6, 8-10 * paragraphs [0015]-[0033], fig. 1-12 *; | [Y]JP2009284984 (LIVEDO CORP) [Y] 8, 10* paragraphs [0045]-[0049] *; | [YAX]JP2015186563 (DAIO SEISHI KK) [Y] 4-6, 8-10 [A] 7 [X] 1-3, 11; | [YX]WO2019054314 (ZUIKO CORP [JP]) [Y] 4-6, 8-10 [X] 1-3, 11 | vom Anmelder | US7604624 | WO2019155765 |