EP4056650 - THERMOPLASTISCHE HARZZUSAMMENSETZUNG UND DARAUS HERGESTELLTES FORMPRODUKT [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 12.08.2022 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 30.04.2022 | Letztes Ereignis Tooltip | 24.07.2024 | Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet | Anmelder | Für alle benannten Staaten LG Chem, Ltd. 128 Yeoui-daero Yeongdeungpo-gu Seoul 07336 / KR | [N/P] |
Frühere [2022/37] | Für alle benannten Staaten Lg Chem, Ltd. 128 Yeoui-daero Yeongdeungpo-gu Seoul 07336 / KR | Erfinder | 01 /
JANG, Seokgoo Daejeon 34122 / KR | 02 /
SHIM, Hyungseop Daejeon 34122 / KR | 03 /
NAM, Ki Young Daejeon 34122 / KR | [2022/37] | Vertreter | Goddar, Heinz J. Boehmert & Boehmert Anwaltspartnerschaft mbB Pettenkoferstrasse 22 80336 München / DE | [2022/37] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 21882973.7 | 15.07.2021 | [2022/37] | WO2021KR09089 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | KR20200137207 | 22.10.2020 Ursprünglich veröffentlichtes Format: KR 20200137207 | KR20210090772 | 12.07.2021 Ursprünglich veröffentlichtes Format: KR 20210090772 | [2022/37] | Anmeldesprache | KO | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2022085899 | Datum: | 28.04.2022 | Sprache: | KO | [2022/17] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP4056650 | Datum: | 14.09.2022 | Sprache: | EN | [2022/37] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | KR | 28.04.2022 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 06.06.2023 | Klassifikation | IPC: | C08L51/04, C08L71/02, C08L33/12, C08L55/02 | [2023/27] | CPC: |
C08F220/14 (EP);
C08L51/003 (US);
C08L33/12 (EP);
C08L51/04 (EP);
C08L2201/10 (US);
C08L2205/025 (EP);
| C-Set: |
C08F220/14, C08F212/08, C08F220/44 (EP);
C08L33/12, C08L51/04, C08L55/02, C08L71/02 (EP);
C08L51/04, C08L33/12, C08L51/04 (EP);
C08L51/04, C08L33/12, C08L51/04, C08L71/02 (EP); |
Frühere IPC [2022/37] | C08L51/00, C08L51/04, C08L33/06, C08L71/00, C08F265/06, C08F279/02 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2022/37] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | THERMOPLASTISCHE HARZZUSAMMENSETZUNG UND DARAUS HERGESTELLTES FORMPRODUKT | [2022/37] | Englisch: | THERMOPLASTIC RESIN COMPOSITION AND MOLDED PRODUCT MANUFACTURED THEREFROM | [2022/37] | Französisch: | COMPOSITION DE RÉSINE THERMOPLASTIQUE ET PRODUIT MOULÉ FABRIQUÉ À PARTIR DE CELLE-CI | [2022/37] | Eintritt in die regionale Phase | 09.06.2022 | Übersetzung eingereicht | 09.06.2022 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 09.06.2022 | Recherchengebühr entrichtet | 09.06.2022 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 09.06.2022 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 09.06.2022 | Prüfungsantrag gestellt [2022/37] | 12.09.2023 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 12.09.2023 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 25.07.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 23.07.2024 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US2008242779 (GAGGAR SATISH KUMAR [US], et al); | [A]US2014142212 (CHU DONG HUI [KR], et al); | [A]US2014186612 (KWON YOUNG CHUL [KR], et al); | [A]EP3037474 (LG CHEMICAL LTD [KR]); | [A]EP3640297 (LG CHEMICAL LTD [KR]) | Internationale Recherche | [Y]KR20010017970 (CHEIL IND INC [KR]); | [A]KR20090073453 (CHEIL IND INC [KR]); | [A]KR20140005510 (CHEIL IND INC [KR]); | [DY]KR20160075415 (LG CHEMICAL LTD [KR]); | [Y]KR20180052849 (LG CHEMICAL LTD [KR]) | vom Anmelder | KR20160075415 |