EP4243373 - VERFAHREN, VORRICHTUNG UND SYSTEM ZUR ÜBERTRAGUNG VON FAHRZEUGDATEN SOWIE VORRICHTUNG UND SPEICHERMEDIUM [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 11.08.2023 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 13.05.2022 | Letztes Ereignis Tooltip | 04.09.2024 | Ergänzender Recherchenbericht | veröffentlicht am 02.10.2024 [2024/40] | Anmelder | Für alle benannten Staaten United Automotive Electronic Systems Co., Ltd. 555 Rong Qiao Road, Pudong Shanghai 201206 / CN | [2023/37] | Erfinder | 01 /
HE, Bo Shanghai 201206 / CN | 02 /
WANG, Qinghua Shanghai 201206 / CN | 03 /
LIU, Ning Shanghai 201206 / CN | 04 /
LI, Le Shanghai 201206 / CN | 05 /
DING, Feng Shanghai 201206 / CN | [2023/37] | Vertreter | Bjerkén Hynell KB P.O. Box 1061 101 39 Stockholm / SE | [N/P] |
Frühere [2023/37] | Bjerkén Hynell KB Tulegatan 53 113 53 Stockholm / SE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 21888326.2 | 27.09.2021 | [2023/37] | WO2021CN121029 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | CN202011208078 | 03.11.2020 Ursprünglich veröffentlichtes Format: CN202011208078 | [2023/37] | Anmeldesprache | ZH | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2022095628 | Datum: | 12.05.2022 | Sprache: | ZH | [2022/19] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP4243373 | Datum: | 13.09.2023 | Sprache: | EN | [2023/37] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | CN | 12.05.2022 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 03.09.2024 | Klassifikation | IPC: | H04L67/12, H04L67/10, H04L65/40, H04L12/40, H04W4/48 | [2024/40] | CPC: |
H04L67/12 (EP);
H04L67/1061 (CN);
H04L12/40013 (EP);
H04L61/5007 (CN);
H04L67/10 (EP);
H04L67/34 (EP);
|
Frühere IPC [2023/37] | H04L65/40 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2023/37] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN, VORRICHTUNG UND SYSTEM ZUR ÜBERTRAGUNG VON FAHRZEUGDATEN SOWIE VORRICHTUNG UND SPEICHERMEDIUM | [2023/37] | Englisch: | VEHICLE DATA TRANSMISSION METHOD, APPARATUS AND SYSTEM, AND DEVICE AND STORAGE MEDIUM | [2023/37] | Französisch: | PROCÉDÉ, APPAREIL ET SYSTÈME DE TRANSMISSION DE DONNÉES DE VÉHICULE, DISPOSITIF ET SUPPORT DE STOCKAGE | [2023/37] | Eintritt in die regionale Phase | 09.05.2023 | Übersetzung eingereicht | 09.05.2023 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 09.05.2023 | Recherchengebühr entrichtet | 09.05.2023 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 09.05.2023 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 09.05.2023 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 09.05.2023 | Prüfungsantrag gestellt [2023/37] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 09.05.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. |